CIVERA MARZ MANUEL
Informe ejecutivo de CIVERA MARZ MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CIVERA MARZ MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FCC CONSTRUCCION SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/06/2020 | |
BECSA SA | Apoderado | 27/03/2009 |
VINCULACIONES DE CIVERA MARZ MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CIVERA MARZ MANUEL
Empresa: FCC CONSTRUCCION SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Balfagon Anadon Antonio
- Carrasco Delgado Jose Manuel
- Catala Regi Rafael
- Civera Marz Manuel
- Donoso Rebuelta Jose Luis
- Gil Valles Oscar Luis
- Gomez Mingo Jorge Luis
- Julian Mateu Ruben
- Muñoz Blasco Juan Salvador
- Perez Furio Antonio
- Pino Valladares Antonio Maria
- Torres Badajoz Angel Maria
- Veracruz Galvez Martin
- Viana Fresquet Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47218 , F 48, S 8, H B 94500, I/A 3839 (18/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-122-08
Empresa: DURANTIA INFRAESTRUCTURAS SA
Apoderado
- Civera Marz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10567, L 7848, F 201, S 8, H V 19749, I/A 214 (24/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-46
Empresa: DURANTIA INFRAESTRUCTURAS SA
Apoderado
- Civera Marz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10321, L 7602, F 116, S 8, H V 19749, I/A 210 (28/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-105-46
Empresa: BECSA SA
Apoderado
- Civera Marz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1397, L 959, F 225, S 8, H CS 5532, I/A 62 (27/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-66-12
Información de CIVERA MARZ MANUEL
Mostramos los datos de CIVERA MARZ MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CIVERA MARZ MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos