CIURANS NOGUERA MARCEL
Informe ejecutivo de CIURANS NOGUERA MARCEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CIURANS NOGUERA MARCEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARGEMI I CIURANS SL | Administrador Solidario | 08/11/2023 | |
GASOLINERA FONTSERE SL | Administrador Unico | 06/11/2023 | |
ARGEMI I CIURANS SL | Administrador Solidario | 18/10/2013 |
VINCULACIONES DE CIURANS NOGUERA MARCEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CIURANS NOGUERA MARCEL
Empresa: ARGEMI I CIURANS SL
Administrador Solidario
- Ciurans Noguera Marcel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21112 , F 86, S 8, H B 17046, I/A 7 (08/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-08
Empresa: GASOLINERA FONTSERE SL
Administrador Unico
- Ciurans Noguera Marcel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21735 , F 54, S 8, H B 26206, I/A 13 (06/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-217-08
Empresa: GASOLINERA FONTSERE SL
Administrador Unico
- Ciurans Noguera Marcel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21735 , F 54, S 8, H B 26206, I/A 12 (05/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-216-08
Empresa: ARGEMI I CIURANS SL
Administrador Solidario
- Ciurans Noguera Marcel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21112 , F 85, S 8, H B 17046, I/A 5 (18/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-205-08
Información de CIURANS NOGUERA MARCEL
Mostramos los datos de CIURANS NOGUERA MARCEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CIURANS NOGUERA MARCEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos