CIURANA ZARAGOZA ORIOL
Informe ejecutivo de CIURANA ZARAGOZA ORIOL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CIURANA ZARAGOZA ORIOL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REUS MOBILITAT I SERVEIS SA | Consejero | 24/11/2015 | 20/01/2020 |
REUS DESENVOLUPAMENT ECONOMIC SA | Consejero | 08/02/2016 | 07/02/2017 |
VINCULACIONES DE CIURANA ZARAGOZA ORIOL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CIURANA ZARAGOZA ORIOL
Empresa: REUS MOBILITAT I SERVEIS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2910 , F 105, S 8, H T 6179, I/A 96 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-43
Empresa: REUS DESENVOLUPAMENT ECONOMIC SA
Consejero
- Cervera Martinez Jordi
- Ciurana Zaragoza Oriol
- Just Miro Jordi
- Lamas Martinez Jordi
- Quadrada Monteverde Mariona
Gerente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2876 , F 131, S 8, H T 10401, I/A 61 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-43
Empresa: REUS DESENVOLUPAMENT ECONOMIC SA
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2876 , F 130, S 8, H T 10401, I/A 58 (08/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-31-43
Empresa: REUS MOBILITAT I SERVEIS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Angelergues Abella Xavier
- Caballero Gabas Maria Luz
- Caelles Bertran Montserrat
- Cervera Martinez Jordi
- Ciurana Zaragoza Oriol
- Domenech Bosch Sebastia
- Garcia Alvarez Enrique
- Garcia Camara Raquel Tamar
- Just Miro Jordi
- Lamas Martinez Jordi
- Marti Arbos Raimon
- Quadrada Monteverde Mariona
- Sanchez Martinez Juan Carlos
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2520 , F 156, S 8, H T 6179, I/A 83 (24/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-43
Información de CIURANA ZARAGOZA ORIOL
Mostramos los datos de CIURANA ZARAGOZA ORIOL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CIURANA ZARAGOZA ORIOL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos