CISTER JIMENEZ GERARDO
Informe ejecutivo de CISTER JIMENEZ GERARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE CISTER JIMENEZ GERARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CISTER JIMENEZ GERARDO
Empresa: ARMONIA QUINDA SL
Apoderado
- Cister Jimenez Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46023 , F 53, S 8, H M 808713, I/A 2 (27/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-230-28
Empresa: DUPLES CASTELLANOS SL
Liquidador
- Cister Jimenez Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41161 , F 74, S 8, H M 729784, I/A 2 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-28
Empresa: DUPLES CASTELLANOS SL
Administrador Unico
- Cister Jimenez Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41161 , F 74, S 8, H M 729784, I/A 2 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-28
Empresa: DUPLES CASTELLANOS SL
Administrador Unico
- Cister Jimenez Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41161 , F 71, S 8, H M 729784, I/A 1 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-28
Información de CISTER JIMENEZ GERARDO
Mostramos los datos de CISTER JIMENEZ GERARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CISTER JIMENEZ GERARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos