CISCAR MAS JOSE MARIA
Informe ejecutivo de CISCAR MAS JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CISCAR MAS JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VCS SUSTAINABLE PACKAGING SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 04/04/2022 | |
REMAT SOLUTIONS IBERIA SL | Administrador Solidario | 23/03/2021 | |
IRE AUTOMATIZACION Y CONTROL SL | Administrador Mancomunado | 04/08/2020 | |
INGENIERIA DE RECURSOS EMPRESARIALES SL | Administrador Mancomunado | 25/04/2018 |
VINCULACIONES DE CISCAR MAS JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CISCAR MAS JOSE MARIA
Administrador Unico
- Ciscar Mas Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10770, L 8049, F 78, S 8, H V 190992, I/A 4 (04/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-70-46
Administrador Mancomunado
- Ciscar Mas Jose Maria
- Simo Morell Jose Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10770, L 8049, F 78, S 8, H V 190992, I/A 4 (04/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-70-46
Empresa: VERSOL SISTEMAS SL
Apoderado
- Ciscar Mas Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8750, L 6037, F 103, S 8, H V 124299, I/A 5 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-46
Empresa: ORANGE EMPORIUM EXPORT SL
Administrador Mancomunado
- Ciscar Mas Jose Maria
- Grau Richart Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10746, L 8026, F 83, S 8, H V 190212, I/A 3 (20/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-186-46
Empresa: REMAT SOLUTIONS IBERIA SL
Administrador Solidario
- Ciscar Mas Jose Maria
- Ferrer Ruiz Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10960, L 8238, F 173, S 8, H V 197341, I/A 1 (23/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-60-46
Empresa: IRE AUTOMATIZACION Y CONTROL SL
Administrador Mancomunado
- Ciscar Mas Jose Maria
- Perales Roura Vicent
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10848, L 8127, F 70, S 8, H V 193646, I/A 1 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-154-46
Empresa: ORANGE EMPORIUM EXPORT SL
Administrador Mancomunado
- Ciscar Mas Jose Maria
- Grau Richart Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10746, L 8026, F 82, S 8, H V 190212, I/A 2 (20/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-100-46
Administrador Mancomunado
- Ciscar Mas Jose Maria
- Simo Morell Jose Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10770, L 8049, F 76, S 8, H V 190992, I/A 1 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-46
Administrador Mancomunado
- Ciscar Mas Jose Maria
- Perales Roura Vicent
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6168, L 3474, F 6, S 8, H V 62232, I/A 13 (25/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-85-46
Empresa: VERSOL SISTEMAS SL
Apoderado
- Ciscar Mas Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8750, L 6037, F 103, S 8, H V 124299, I/A 4 (21/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-42-46
Información de CISCAR MAS JOSE MARIA
Mostramos los datos de CISCAR MAS JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CISCAR MAS JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos