CIRIZA PEREZ BERNARDO
Informe ejecutivo de CIRIZA PEREZ BERNARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE CIRIZA PEREZ BERNARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA SL | Consejero | 22/02/2024 | |
INSTITUTO NAVARRO DE INVERSIONES SL | Consejero | 06/09/2022 | |
INSTITUTO NAVARRO DE INVERSIONES SL | Vicepresidente | 06/09/2022 |
VINCULACIONES DE CIRIZA PEREZ BERNARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CIRIZA PEREZ BERNARDO
Consejero
- Ciriza Perez Bernardo
- Gomez Lopez Itziar
- Saiz Delgado Elma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4614 , F 216, S 8, H Z 26121, I/A 78 (15/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-59-50
Consejero
- Ciriza Perez Bernardo
- Gomez Lopez Itziar
- Muñoz Trigo Pablo
- Santafe Aranda Fernando
M.Com.Ejec
- Ciriza Perez Bernardo
- Gil Jordan Ignacio
- Gomez Lopez Itziar
- Lopez Vera Pedro Andres
P.Com.Ejec.
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1171 , F 91, S 8, H NA 23429, I/A 40 (29/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-31
Empresa: SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA SL
Consejero
- Ciriza Perez Bernardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1953 , F 165, S 8, H NA 31554, I/A 55 (22/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-43-31
Consejero Delegado
Consejero
- Castillo Ezpeleta Juan Carlos
- Ciriza Perez Bernardo
- Enrique Cornago Berta
- Fabo Calero Mario
- Muñoz Trigo Pablo
- Oroz Casimiro Ander
Presidente
- Ciriza Perez Bernardo
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 628 , F 131, S 8, H NA 5067, I/A 77 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-37-31
Empresa: AUTOPISTAS DE NAVARRA SA
Consejero
- Ciriza Perez Bernardo
- Goñi Razquin Izaskun
Pte.Comit.Au
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 206 , F 181, S 8, H NA 4414, I/A 326 (12/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-31
Empresa: NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA SA
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 885 , F 173, S 8, H NA 4151, I/A 116 (17/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-225-31
Empresa: INSTITUTO NAVARRO DE INVERSIONES SL
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Ciriza Perez Bernardo
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2073 , F 95, S 8, H NA 41450, I/A 2 (06/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-176-31
Empresa: INSTITUTO NAVARRO DE INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2073 , F 91, S 8, H NA 41450, I/A 1 (06/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-176-31
Empresa: AUTOPISTAS DE NAVARRA SA
Consejero
- Ciriza Perez Bernardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 206 , F 176, S 8, H NA 4414, I/A 308 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-31
M.Com.Ejec
- Ciriza Perez Bernardo
- Gil Jordan Ignacio
- Gomez Lopez Itziar
- Lopez Vera Pedro Andres
P.Com.Ejec.
SECR.NO.MIEN
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1171 , F 90, S 8, H NA 23429, I/A 34 (09/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-53-31
VER MAS ACTOS
Información de CIRIZA PEREZ BERNARDO
Mostramos los datos de CIRIZA PEREZ BERNARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CIRIZA PEREZ BERNARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos