CIRILO FRANCESCO LUIGI ROSSI
Informe ejecutivo de CIRILO FRANCESCO LUIGI ROSSI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CIRILO FRANCESCO LUIGI ROSSI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAMAGNI BRIANZA SL | Administrador Unico | 13/03/2015 | |
CIRBEIRA 68 CONSULTING SL | Apoderado | 15/04/2013 |
VINCULACIONES DE CIRILO FRANCESCO LUIGI ROSSI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CIRILO FRANCESCO LUIGI ROSSI
Empresa: INTERAL SA
Apoderado
- Arcones San Antonio Antonio
- Cirilo Francesco Luigi Rossi
- Orlando Olasagasti Fernando
- Orlando Olaso Santiago
- Rossi Camagni Francesco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1097 , F 209, S 8, H SS 2174, I/A 71 (29/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-148-20
Empresa: INTERAL SA
Consejero
- Cirilo Francesco Luigi Rossi
- Orlando Olasagasti Fernando
Presidente
Secretario
- Cirilo Francesco Luigi Rossi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1095 , F 174, S 8, H SS 2174, I/A 62 (19/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-20
Empresa: CAMAGNI BRIANZA SL
Administrador Unico
- Cirilo Francesco Luigi Rossi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2689 , F 188, S 8, H SS 37310, I/A 1 (13/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-56-20
Empresa: INTERAL SA
Consejero
- Cirilo Francesco Luigi Rossi
- Garcia Alegre Fernando
- Orlando Olasagasti Fernando
- Orlando Olaso Santiago
- Vergarajauregui Satrustegui Alvaro
Presidente
Secretario
- Cirilo Francesco Luigi Rossi
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1095 , F 168, S 8, H SS 2174, I/A 56 (29/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-173-20
Empresa: INTERAL SA
Consejero
- Cirilo Francesco Luigi Rossi
- Garcia Alegre Fernando
- Orlando Olasagasti Fernando
- Orlando Olaso Santiago
- Vergarajauregui Satrustegui Alvaro
Presidente
Secretario
- Cirilo Francesco Luigi Rossi
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1095 , F 168, S 8, H SS 2174, I/A 56 (29/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-173-20
Empresa: CIRBEIRA 68 CONSULTING SL
Apoderado
- Cirilo Francesco Luigi Rossi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2596 , F 206, S 8, H SS 35271, I/A 2 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-75-20
Información de CIRILO FRANCESCO LUIGI ROSSI
Mostramos los datos de CIRILO FRANCESCO LUIGI ROSSI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CIRILO FRANCESCO LUIGI ROSSI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos