CIRERA ROSSELL MERCEDES
Informe ejecutivo de CIRERA ROSSELL MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CIRERA ROSSELL MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISEÑO SINGULAR ZENGAINE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/11/2023 | |
DISEÑO SINGULAR ZENGAINE SL | Consejero | 14/11/2023 | |
RAINPAT RENTA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/11/2019 | |
RAINPAT RENTA SL | Consejero | 22/11/2019 | |
RAINPAT 2015 SL | Apoderado Solidario | 23/01/2018 | |
RAINPAT 2015 SL | Apoderado Mancomunado | 23/01/2018 | |
CORPORACION FINANCIERA ARAN SL | Consejero | 16/01/2018 | |
CORPORACION FINANCIERA ARAN SL | Apoderado Solidario | 16/01/2018 | |
CORPORACION FINANCIERA ARAN SL | Apoderado Mancomunado | 16/01/2018 | |
ISARDIO SL | Consejero | 15/01/2018 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CIRERA ROSSELL MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CIRERA ROSSELL MERCEDES
Empresa: DISEÑO SINGULAR ZENGAINE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cirera Rossell Mercedes
- Nubiola Cirera Andres
- Nubiola Cirera Raimundo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48923 , F 131, S 8, H B 601199, I/A 4 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-227-08
Empresa: DISEÑO SINGULAR ZENGAINE SL
Consejero
- Cirera Rossell Mercedes
- Nubiola Bellido Andres
- Nubiola Cirera Andres
- Nubiola Cirera Raimundo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48923 , F 130, S 8, H B 601199, I/A 2 (14/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-08
Empresa: RAINPAT RENTA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cirera Rossell Mercedes
- Nubiola Cirera Andres
- Nubiola Cirera Raimundo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47123 , F 126, S 8, H B 541944, I/A 2 (27/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-08
Empresa: RAINPAT RENTA SL
Consejero
- Cirera Rossell Mercedes
- Nubiola Bellido Andres
- Nubiola Cirera Andres
- Nubiola Cirera Raimundo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47123 , F 124, S 8, H B 541944, I/A 1 (22/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-231-08
Empresa: RAINPAT 2015 SL
Apoderado Mancomunado
- Cirera Rossell Mercedes
- Nubiola Cirera Andres
- Nubiola Cirera Raimundo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45031 , F 34, S 8, H B 474831, I/A 8 (23/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-22-08
Empresa: RAINPAT 2015 SL
Apoderado Solidario
- Cirera Rossell Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45031 , F 33, S 8, H B 474831, I/A 7 (23/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-22-08
Empresa: RAINPAT 2015 SL
Consejero
- Cirera Rossell Mercedes
- Nubiola Bellido Andres
- Nubiola Cirera Andres
- Nubiola Cirera Raimundo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45031 , F 33, S 8, H B 474831, I/A 6 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-08
Empresa: CORPORACION FINANCIERA ARAN SL
Apoderado Mancomunado
- Cirera Rossell Mercedes
- Nubiola Cirera Andres
- Nubiola Cirera Raimundo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44416 , F 220, S 8, H B 455508, I/A 20 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-08
Empresa: CORPORACION FINANCIERA ARAN SL
Apoderado Solidario
- Cirera Rossell Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44416 , F 220, S 8, H B 455508, I/A 19 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-08
Empresa: CORPORACION FINANCIERA ARAN SL
Consejero
- Cirera Rossell Mercedes
- Nubiola Bellido Andres
- Nubiola Cirera Andres
- Nubiola Cirera Raimundo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44416 , F 219, S 8, H B 455508, I/A 18 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-08
VER MAS ACTOS
Información de CIRERA ROSSELL MERCEDES
Mostramos los datos de CIRERA ROSSELL MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CIRERA ROSSELL MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos