CIRERA GARCIA MARIA ANGELES
Informe ejecutivo de CIRERA GARCIA MARIA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CIRERA GARCIA MARIA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CIRERES DE NEU SL | Socio Unico | 05/11/2021 | |
CIRERES DE NEU SL | Administrador Unico | 05/11/2021 | |
ACIR URBANISMO SLP | Administrador Unico | 16/11/2017 | |
ACIR URBANISMO SLP | Soc.Prof. | 02/12/2014 |
VINCULACIONES DE CIRERA GARCIA MARIA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CIRERA GARCIA MARIA ANGELES
Empresa: CIRERES DE NEU SL
Administrador Unico
- Cirera Garcia Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1808, L 1368, F 155, S 8, H CS 42878, I/A 2 (05/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-218-12
Empresa: CIRERES DE NEU SL
Administrador Solidario
- Cirera Garcia Antonio Jose
- Cirera Garcia Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1808, L 1368, F 155, S 8, H CS 42878, I/A 2 (05/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-218-12
Empresa: CIRERES DE NEU SL
Socio Único
- Cirera Garcia Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1808, L 1368, F 155, S 8, H CS 42878, I/A 2 (05/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-218-12
Empresa: CIRERES DE NEU SL
Administrador Solidario
- Cirera Garcia Antonio Jose
- Cirera Garcia Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1808, L 1368, F 154, S 8, H CS 42878, I/A 1 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-40-12
Empresa: ACIR URBANISMO SLP
Administrador Unico
- Cirera Garcia Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1664, L 1225, F 53, S 8, H CS 37120, I/A 2 (16/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-225-12
Empresa: ACIR URBANISMO SLP
Administrador Solidario
- Abajo Climent Ana
- Cirera Garcia Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1664, L 1225, F 53, S 8, H CS 37120, I/A 2 (16/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-225-12
Empresa: FALOMIR ABOGADOS ASOCIADOS SLP
Soc.Prof.
- Cirera Garcia Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 955, L 520, F 67, S 8, H CS 14456, I/A 13 (02/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-237-12
Empresa: FALOMIR ABOGADOS ASOCIADOS SLP
Apoderado
- Cirera Garcia Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 955, L 520, F 66, S 8, H CS 14456, I/A 11 (11/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-33-12
Empresa: ACIR URBANISMO SLP
Administrador Solidario
- Abajo Climent Ana
- Cirera Garcia Maria Angeles
Soc.Prof.
- Abajo Climent Ana
- Cirera Garcia Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1664, L 1225, F 52, S 8, H CS 37120, I/A 1 (02/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-237-12
Información de CIRERA GARCIA MARIA ANGELES
Mostramos los datos de CIRERA GARCIA MARIA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CIRERA GARCIA MARIA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos