CINZA SEOANE ALBERTO
Informe ejecutivo de CINZA SEOANE ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CINZA SEOANE ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BITINS TECH SL | Administrador Solidario | 14/06/2024 | |
CLICKIFY SL | Administrador Unico | 23/05/2023 | |
CLICKIFY SL | Socio Unico | 23/05/2023 | |
ZIZIS ECOMMERCE SL | Administrador Unico | 28/09/2021 | |
HREF DIGITAL SL | Administrador Unico | 05/09/2017 |
VINCULACIONES DE CINZA SEOANE ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CINZA SEOANE ALBERTO
Empresa: BITINS TECH SL
Administrador Solidario
- Bellon Rodriguez Angel
- Cinza Seoane Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 825684, I/A 1 (14/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-119-28
Empresa: CLICKIFY SL
Administrador Unico
- Cinza Seoane Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3813 , F 9, S 8, H C 63271, I/A 1 (23/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-101-15
Empresa: CLICKIFY SL
Socio Único
- Cinza Seoane Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3813 , F 9, S 8, H C 63271, I/A 1 (23/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-101-15
Empresa: ZIZIS ECOMMERCE SL
Administrador Unico
- Cinza Seoane Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3762 , F 190, S 8, H C 61178, I/A 1 (28/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-192-15
Empresa: HREF DIGITAL SL
Administrador Unico
- Cinza Seoane Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3628 , F 180, S 8, H C 56284, I/A 1 (05/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-175-15
Información de CINZA SEOANE ALBERTO
Mostramos los datos de CINZA SEOANE ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CINZA SEOANE ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos