CINTIA IVON PARRA
Informe ejecutivo de CINTIA IVON PARRA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CINTIA IVON PARRA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARGENT BLANC SL | Administrador Mancomunado | 26/03/2018 | |
LLUITA INTEGRAL SL | Socio Unico | 23/04/2014 | |
LLUITA INTEGRAL SL | Administrador Unico | 10/09/2013 |
VINCULACIONES DE CINTIA IVON PARRA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CINTIA IVON PARRA
Empresa: ARGENT BLANC SL
Administrador Mancomunado
- Cintia Ivon Parra
- Xavier Perez Gerones
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3198 , F 72, S 8, H GI 64043, I/A 1 (26/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-65-17
Empresa: LLUITA INTEGRAL SL
Apoderado
- Cintia Ivon Parra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1942 , F 161, S 8, H GI 31931, I/A 7 (25/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-166-17
Empresa: LLUITA INTEGRAL SL
Nuevo Socio Único
- Cintia Ivon Parra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1942 , F 161, S 8, H GI 31931, I/A 6 (23/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-81-17
Empresa: LLUITA INTEGRAL SL
Administrador Unico
- Cintia Ivon Parra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1942 , F 161, S 8, H GI 31931, I/A 4 (10/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-178-17
Empresa: LLUITA INTEGRAL SL
Apoderado
- Cintia Ivon Parra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1942 , F 161, S 8, H GI 31931, I/A 3 (01/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-47-17
Información de CINTIA IVON PARRA
Mostramos los datos de CINTIA IVON PARRA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CINTIA IVON PARRA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos