CIMAS GONZALEZ RAFAEL OLIVO
Informe ejecutivo de CIMAS GONZALEZ RAFAEL OLIVO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CIMAS GONZALEZ RAFAEL OLIVO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KIWIS LA RODRIGA SA | Secretario | 13/01/2017 | |
KIWIS LA RODRIGA SA | Apoderado | 13/01/2017 | |
KIWIS LA RODRIGA SA | Consejero | 13/01/2017 |
VINCULACIONES DE CIMAS GONZALEZ RAFAEL OLIVO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CIMAS GONZALEZ RAFAEL OLIVO
Empresa: KIWIS LA RODRIGA SA
Consejero
- Baptiste Pinel Jean Marc
- Cimas Gonzalez Rafael Olivo
- Lafitte Francois Jean
Presidente
Secretario
- Cimas Gonzalez Rafael Olivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4177 , F 176, S 8, H AS 49274, I/A 6 (24/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-33
Empresa: KIWIS LA RODRIGA SA
Apoderado
- Cimas Gonzalez Rafael Olivo
Consejero
- Baptiste Pinel Jean Marc
- Cimas Gonzalez Rafael Olivo
- Lafitte Francois Jean
Presidente
Secretario
- Cimas Gonzalez Rafael Olivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4177 , F 175, S 8, H AS 49274, I/A 4 (13/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-33
Empresa: KIWIS LA RODRIGA SA
Administrador Unico
- Cimas Gonzalez Rafael Olivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4177 , F 175, S 8, H AS 49274, I/A 4 (13/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-33
Empresa: KIWIS LA RODRIGA SA
Administrador Unico
- Cimas Gonzalez Rafael Olivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4177 , F 173, S 8, H AS 49274, I/A 1 (25/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-33
Empresa: KIWIS LA RODRIGA SA
Socio Único
- Cimas Gonzalez Rafael Olivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4177 , F 173, S 8, H AS 49274, I/A 1 (25/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-33
Información de CIMAS GONZALEZ RAFAEL OLIVO
Mostramos los datos de CIMAS GONZALEZ RAFAEL OLIVO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CIMAS GONZALEZ RAFAEL OLIVO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos