CIMADEVILLA RODRIGUEZ BENJAMIN
Informe ejecutivo de CIMADEVILLA RODRIGUEZ BENJAMIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CIMADEVILLA RODRIGUEZ BENJAMIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES Y PROYECTOS A GRANXA SL | Apoderado Solidario | 17/10/2019 | |
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ASTURIANA SA | Administrador Unico | 09/12/2014 | |
RODAMIENTOS GALICIA SA | Secretario | 18/04/2013 | |
RODAMIENTOS GALICIA SA | Consejero | 18/04/2013 | |
EL RODAMIENTO SA | Presidente | 07/12/2012 | |
EL RODAMIENTO SA | Consejero | 07/12/2012 |
VINCULACIONES DE CIMADEVILLA RODRIGUEZ BENJAMIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CIMADEVILLA RODRIGUEZ BENJAMIN
Empresa: RODAMIENTOS GALICIA SA
Consejero
- Cimadevilla Duarte Francisco
- Cimadevilla Rodriguez Benjamin
- Cimadevilla Rodriguez Jose
- Cimadevilla Sanchez Eduardo
Presidente
Secretario
- Cimadevilla Rodriguez Benjamin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2649, L 2649, F 216, S 8, H PO 6462, I/A 17 (08/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-36
Empresa: EL RODAMIENTO SA
Consejero
- Cimadevilla Rodriguez Benjamin
- Cimadevilla Rodriguez Jose
- Cimadevilla Rodriguez Magdalena
Presidente
- Cimadevilla Rodriguez Benjamin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1222 , F 127, S 8, H AS 3519, I/A 34 (17/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-204-33
Empresa: CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ASTURIANA SA
Administrador Unico
- Cimadevilla Rodriguez Benjamin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1184 , F 112, S 8, H AS 2978, I/A 25 (04/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-33
Empresa: PLUS PRODUCTIVITY ENGINEERING SL
Liquidador
- Cimadevilla Rodriguez Benjamin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3708 , F 194, S 8, H AS 38206, I/A 4 (04/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-33
Empresa: PLUS PRODUCTIVITY ENGINEERING SL
Consejero
- Cimadevilla Rodriguez Benjamin
- Cimadevilla Rodriguez Jose
- Cimadevilla Rodriguez Magdalena
Presidente
- Cimadevilla Rodriguez Benjamin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3708 , F 194, S 8, H AS 38206, I/A 4 (04/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-33
Empresa: INVERSIONES Y PROYECTOS A GRANXA SL
Apoderado Solidario
- Cimadevilla Rodriguez Benjamin
- Cimadevilla Rodriguez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3040, L 3040, F 52, S 8, H PO 36565, I/A 3 (17/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-206-36
Empresa: RODAMIENTOS GALICIA SA
Consejero
- Cimadevilla Duarte Francisco
- Cimadevilla Rodriguez Benjamin
- Cimadevilla Rodriguez Jose
- Cimadevilla Sanchez Eduardo
Presidente
Secretario
- Cimadevilla Rodriguez Benjamin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2649, L 2649, F 216, S 8, H PO 6462, I/A 16 (23/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-64-36
Empresa: EL RODAMIENTO SA
Consejero
- Cimadevilla Rodriguez Benjamin
- Cimadevilla Rodriguez Jose
- Cimadevilla Rodriguez Magdalena
Presidente
- Cimadevilla Rodriguez Benjamin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1222 , F 127, S 8, H AS 3519, I/A 33 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-33
Empresa: CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ASTURIANA SA
Administrador Unico
- Cimadevilla Rodriguez Benjamin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1184 , F 112, S 8, H AS 2978, I/A 24 (09/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-240-33
Empresa: CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ASTURIANA SA
Administrador Unico
- Cimadevilla Rodriguez Benjamin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1184 , F 112, S 8, H AS 2978, I/A 24 (09/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-240-33
VER MAS ACTOS
Información de CIMADEVILLA RODRIGUEZ BENJAMIN
Mostramos los datos de CIMADEVILLA RODRIGUEZ BENJAMIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CIMADEVILLA RODRIGUEZ BENJAMIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos