CIFUENTES SANCHEZ PEDRO
Informe ejecutivo de CIFUENTES SANCHEZ PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE CIFUENTES SANCHEZ PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CIFUENTES SANCHEZ PEDRO
Empresa: AGROPECUARIA CUARTO DEL MORAL SA
Apoderado
- Cifuentes Sanchez Angela
- Cifuentes Sanchez Pedro
- Ortega Roldan Cifuentes Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AB 3329, I/A 13 (21/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-126-02
Empresa: PEDRO CIFUENTES SA
Apoderado
- Cifuentes Sanchez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 292, L 56, F 126, S 8, H AB 1099, I/A 7 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-28-02
Empresa: AGROPECUARIA CUARTO DEL MORAL SA
Apoderado
- Cifuentes Sanchez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 952, L 716, F 47, S 8, H AB 3329, I/A 8 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-28-02
Empresa: AGROPECUARIA CUARTO DEL MORAL SA
Administrador Unico
- Cifuentes Sanchez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 952, L 716, F 47, S 8, H AB 3329, I/A 7 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-02
Empresa: PEDRO CIFUENTES SA
Administrador Unico
- Cifuentes Sanchez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 292, L 56, F 126, S 8, H AB 1099, I/A 6 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-02
Empresa: AGROPECUARIA CUARTO DEL MORAL SA
Administrador Unico
- Cifuentes Sanchez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 386, L 150, F 160, S 8, H AB 3329, I/A 6 (06/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-02
Empresa: PEDRO CIFUENTES SA
Administrador Unico
- Cifuentes Sanchez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 292, L 56, F 125, S 8, H AB 1099, I/A 5 (15/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-243-02
Empresa: AGROPECUARIA CUARTO DEL MORAL SA
Administrador Unico
- Cifuentes Sanchez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 386, L 150, F 160, S 8, H AB 3329, I/A 4 (02/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-130-02
Información de CIFUENTES SANCHEZ PEDRO
Mostramos los datos de CIFUENTES SANCHEZ PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CIFUENTES SANCHEZ PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos