CIFUENTES LLAMEDO ALEJANDRA
Informe ejecutivo de CIFUENTES LLAMEDO ALEJANDRA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CIFUENTES LLAMEDO ALEJANDRA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CILLASTUR SL | Apoderado | 21/08/2018 | |
CILLASTUR SL | Apoderado | 11/03/2015 | |
GOYASTUR SA | Consejero | 20/10/2014 |
VINCULACIONES DE CIFUENTES LLAMEDO ALEJANDRA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CIFUENTES LLAMEDO ALEJANDRA
Empresa: GOYASTUR SA
Consejero
- Cifuentes Llamedo Alejandra
- Cifuentes Llamedo Virginia
- Cifuentes Riestra Jose Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1352 , F 180, S 8, H AS 5516, I/A 21 (31/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-216-33
Empresa: CILLASTUR SL
Apoderado
- Cifuentes Llamedo Alejandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2343 , F 224, S 8, H AS 18591, I/A 8 (21/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-166-33
Empresa: CILLASTUR SL
Apoderado
- Cifuentes Llamedo Alejandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2343 , F 223, S 8, H AS 18591, I/A 7 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-33
Empresa: GOYASTUR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Cifuentes Llamedo Alejandra
- Cifuentes Llamedo Virginia
- Cifuentes Riestra Jose Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1352 , F 179, S 8, H AS 5516, I/A 18 (20/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-206-33
Información de CIFUENTES LLAMEDO ALEJANDRA
Mostramos los datos de CIFUENTES LLAMEDO ALEJANDRA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CIFUENTES LLAMEDO ALEJANDRA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos