CIFUENTES GAVIRA MARIA TERESA
Informe ejecutivo de CIFUENTES GAVIRA MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CIFUENTES GAVIRA MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUEVAS ENERGIAS MACIGA 2020 SL | Administrador Unico | 11/03/2020 | 22/01/2024 |
PATRIMONIAL CIFUENTES Y FERNANDEZ SL | Administrador Unico | 26/09/2014 | 04/05/2021 |
VINCULACIONES DE CIFUENTES GAVIRA MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CIFUENTES GAVIRA MARIA TERESA
Empresa: NUEVAS ENERGIAS MACIGA 2020 SL
Administrador Unico
- Cifuentes Gavira Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6846 , F 95, S 8, H SE125226, I/A 5 (22/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-20-41
Empresa: PATRIMONIAL CIFUENTES Y FERNANDEZ SL
Administrador Unico
- Cifuentes Gavira Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5915 , F 35, S 8, H SE102605, I/A 3 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-89-41
Empresa: NUEVAS ENERGIAS MACIGA 2020 SL
Administrador Unico
- Cifuentes Gavira Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6846 , F 92, S 8, H SE125226, I/A 1 (11/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-55-41
Empresa: PATRIMONIAL CIFUENTES Y FERNANDEZ SL
Administrador Unico
- Cifuentes Gavira Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5915 , F 33, S 8, H SE102605, I/A 1 (26/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-190-41
Información de CIFUENTES GAVIRA MARIA TERESA
Mostramos los datos de CIFUENTES GAVIRA MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CIFUENTES GAVIRA MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos