CIFRE HORRACH JUAN GABRIEL
Informe ejecutivo de CIFRE HORRACH JUAN GABRIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CIFRE HORRACH JUAN GABRIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TODO BIO CONSULTING SL | Administrador Solidario | 14/06/2024 | |
TOHEALTH BIOMEDICAL DEVICE SL | Administrador Unico | 17/10/2022 | |
BIOSMARTDATA SL | Administrador Solidario | 24/08/2021 | |
JUGACI CAPIVA SL | Administrador Unico | 06/05/2013 |
VINCULACIONES DE CIFRE HORRACH JUAN GABRIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CIFRE HORRACH JUAN GABRIEL
Empresa: TODO BIO CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Cayuela Calvo Maria
- Cifre Horrach Juan Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 825510, I/A 1 (14/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-119-28
Empresa: TOHEALTH BIOMEDICAL DEVICE SL
Administrador Unico
- Cifre Horrach Juan Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2971 , F 96, S 8, H PM 95001, I/A 1 (17/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-202-07
Empresa: TODO BIOMEDICAL CONSULTING GROUP SL
Administrador Solidario
- Cayuela Calvo Maria
- Cifre Horrach Juan Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2866 , F 8, S 8, H PM 89395, I/A 2 (24/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-166-07
Empresa: TODO BIOMEDICAL CONSULTING GROUP SL
Administrador Unico
- Cifre Horrach Juan Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2866 , F 8, S 8, H PM 89395, I/A 2 (24/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-166-07
Empresa: TODO BIOMEDICAL CONSULTING GROUP SL
Administrador Unico
- Cifre Horrach Juan Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2866 , F 6, S 8, H PM 89395, I/A 1 (01/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-174-07
Empresa: JUGACI CAPIVA SL
Administrador Unico
- Cifre Horrach Juan Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2534 , F 27, S 8, H PM 71685, I/A 1 (06/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-88-07
Información de CIFRE HORRACH JUAN GABRIEL
Mostramos los datos de CIFRE HORRACH JUAN GABRIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CIFRE HORRACH JUAN GABRIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos