CIFRE BORRAS MARIA ANTONIA
Informe ejecutivo de CIFRE BORRAS MARIA ANTONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CIFRE BORRAS MARIA ANTONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARINA BORRAS SA | Presidente | 27/01/2012 | |
MARINA BORRAS SA | Consejero | 24/05/2011 |
VINCULACIONES DE CIFRE BORRAS MARIA ANTONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CIFRE BORRAS MARIA ANTONIA
Empresa: MARINA BORRAS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Cifre Borras Maria Antonia
- Fernandez Cifre Alejandro Ignacio
- Fernandez Cifre Pedro Jose Enol
- Fernandez Victorero Jose Ignacio
Presidente
- Cifre Borras Maria Antonia
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1925 , F 171, S 8, H PM 6419, I/A 16 (13/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-07
Empresa: MARINA BORRAS SA
Consejero
- Cifre Borras Maria Antonia
- Fernandez Cifre Alejandro Ignacio
- Fernandez Cifre Pedro Jose Enol
- Fernandez Victorero Jose Ignacio
Presidente
- Cifre Borras Maria Antonia
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1925 , F 171, S 8, H PM 6419, I/A 14 (25/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-83-07
Empresa: MARINA BORRAS SA
Consejero Delegado Solidario
- Cifre Borras Maria Antonia
- Fernandez Victorero Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1925 , F 171, S 8, H PM 6419, I/A 14 (25/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-83-07
Empresa: MARINA BORRAS SA
Presidente
- Cifre Borras Maria Antonia
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1925 , F 170, S 8, H PM 6419, I/A 13 (27/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-28-07
Empresa: MARINA BORRAS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
- Cifre Borras Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1925 , F 170, S 8, H PM 6419, I/A 13 (27/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-28-07
Empresa: MARINA BORRAS SA
Consejero Delegado Solidario
- Borras Cerda Maria
- Cifre Borras Maria Antonia
- Fernandez Victorero Jose Ignacio
Consejero
- Borras Cerda Maria
- Cifre Borras Maria Antonia
- Fernandez Cifre Alejandro Ignacio
- Fernandez Cifre Pedro Jose Enol
- Fernandez Victorero Jose Ignacio
Presidente
Secretario
- Cifre Borras Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1925 , F 170, S 8, H PM 6419, I/A 12 (24/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-105-07
Empresa: MARINA BORRAS SA
Consejero Delegado Solidario
- Borras Cerda Maria
- Cifre Borras Maria Antonia
- Fernandez Victorero Jose Ignacio
Consejero
- Borras Cerda Maria
- Cifre Borras Maria Antonia
- Fernandez Victorero Jose Ignacio
Presidente
Secretario
- Cifre Borras Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1925 , F 170, S 8, H PM 6419, I/A 12 (24/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-105-07
Información de CIFRE BORRAS MARIA ANTONIA
Mostramos los datos de CIFRE BORRAS MARIA ANTONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CIFRE BORRAS MARIA ANTONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos