CIESLA KATARZYNA
Informe ejecutivo de CIESLA KATARZYNA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CIESLA KATARZYNA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL SERVICE CENTER SL | Apoderado Mancomunado | 08/10/2010 | 10/08/2012 |
PHILIP MORRIS SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 16/11/2010 | 15/06/2012 |
VINCULACIONES DE CIESLA KATARZYNA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CIESLA KATARZYNA
Apoderado Mancomunado
- Blicharska Agnieszka
- Ciesla Katarzyna
- Uram Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29646 , F 13, S 8, H M 395718, I/A 43 (10/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-163-28
Empresa: PHILIP MORRIS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Ciesla Katarzyna
- Uram Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24952 , F 163, S 8, H M 144903, I/A 183 (15/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-120-28
Empresa: PHILIP MORRIS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Ciesla Katarzyna
- Uram Magdalena
- Zadlo Leszek
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24952 , F 155, S 8, H M 144903, I/A 170 (16/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-227-28
Apoderado Mancomunado
- Ciesla Katarzyna
- Uram Magdalena
- Zadlo Leszek
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22176 , F 219, S 8, H M 395718, I/A 30 (08/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-203-28
Información de CIESLA KATARZYNA
Mostramos los datos de CIESLA KATARZYNA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CIESLA KATARZYNA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos