CID PRIETO DOLORES
Informe ejecutivo de CID PRIETO DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CID PRIETO DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOSCOLA CAP PONT SL | Administrador Unico | 10/08/2016 | 26/10/2017 |
LLUMCID SL | Administrador Solidario | 17/02/2010 | |
AUTOSCOLA CAP PONT SL | Administrador Solidario | 09/03/2009 |
VINCULACIONES DE CID PRIETO DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CID PRIETO DOLORES
Empresa: AUTOSCOLA CAP PONT SL
Administrador Unico
- Cid Prieto Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 987 , F 23, S 8, H L 19333, I/A 7 (26/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-211-25
Empresa: AUTOSCOLA CAP PONT SL
Administrador Unico
- Cid Prieto Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 987 , F 22, S 8, H L 19333, I/A 5 (10/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-157-25
Empresa: LLUMCID SL
Administrador Solidario
- Cid Prieto Dolores
- Monzon Roa Diego
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1110 , F 181, S 8, H L 21986, I/A 2 (17/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-39-25
Empresa: AUTOSCOLA CAP PONT SL
Administrador Solidario
- Cid Prieto Dolores
- Monzon Roa Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 987 , F 21, S 8, H L 19333, I/A 3 (09/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-53-25
Información de CID PRIETO DOLORES
Mostramos los datos de CID PRIETO DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CID PRIETO DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos