CID IRUSTA JUAN JOSE
Informe ejecutivo de CID IRUSTA JUAN JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CID IRUSTA JUAN JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MADERAS Y EMBALAJES CID SA | Administrador Unico | 14/07/2014 | |
MADERAS Y EMBALAJES CID SA | Apoderado Solidario | 07/01/2010 |
VINCULACIONES DE CID IRUSTA JUAN JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CID IRUSTA JUAN JOSE
Empresa: MADERAS Y EMBALAJES CID SA
Administrador Unico
- Cid Irusta Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2086, L 1, F 123, S 8, H BI 1915,A , I/ 10 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-48
Empresa: MADERAS Y EMBALAJES CID SA
Administrador Unico
- Cid Irusta Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2086, L 1, F 121, S 8, H BI 1915,A , I/ 9 (14/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-137-48
Empresa: MADERAS Y EMBALAJES CID SA
Apoderado Solidario
- Cid Irusta Ainhoa
- Cid Irusta Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2086, L 1, F 120, S 8, H BI 1915,A , I/ 7 (07/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-11-48
Información de CID IRUSTA JUAN JOSE
Mostramos los datos de CID IRUSTA JUAN JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CID IRUSTA JUAN JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos