CID FUENTES ROMAN MARIA VICTORIA
Informe ejecutivo de CID FUENTES ROMAN MARIA VICTORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CID FUENTES ROMAN MARIA VICTORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SALUEN SL | Secretario | 19/10/2012 | |
SALUEN SL | Apoderado Solidario | 19/10/2012 |
VINCULACIONES DE CID FUENTES ROMAN MARIA VICTORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CID FUENTES ROMAN MARIA VICTORIA
Empresa: EXCLUSIVAS PUBLICITARIAS FEROSA SA
Administrador Unico
- Cid Fuentes Roman Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3126 , F 215, S 8, H M 53437, I/A 15 (22/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-42-28
Empresa: EDICIONES PALABRA SA
Apoderado
- Cid Fuentes Roman Maria Victoria
- Gutierrez Cabiedes Fernandez Heredia Maria L
- Martin Gutierrez De Cabiedes Maria Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1802 , F 93, S 8, H M 32535, I/A 46 (24/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-145-28
Empresa: SALUEN SL
Apoderado Solidario
- Cid Fuentes Roman Luis
- Cid Fuentes Roman Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11364 , F 173, S 8, H M 29223, I/A 10 (19/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-211-28
Empresa: SALUEN SL
Secretario
- Cid Fuentes Roman Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11364 , F 173, S 8, H M 29223, I/A 9 (19/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-211-28
Empresa: SALUEN SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Cid Fuentes Roman Luis
- Cid Fuentes Roman Maria Angeles
- Cid Fuentes Roman Maria Victoria
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11364 , F 173, S 8, H M 29223, I/A 9 (19/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-211-28
Empresa: EDICIONES PALABRA SA
Consejero Delegado
Consejero
Secretario
- Cid Fuentes Roman Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1802 , F 91, S 8, H M 32535, I/A 45 (09/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-137-28
Empresa: EXCLUSIVAS PUBLICITARIAS FEROSA SA
Administrador Unico
- Cid Fuentes Roman Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3126 , F 215, S 8, H M 53437, I/A 14 (18/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-144-28
Empresa: EDICIONES PALABRA SA
Consejero Delegado
Secretario
- Cid Fuentes Roman Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1802 , F 90, S 8, H M 32535, I/A 43 (31/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-70-28
Empresa: EDICIONES PALABRA SA
Consejero Delegado
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1802 , F 90, S 8, H M 32535, I/A 42 (13/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-139-28
Empresa: EDICIONES PALABRA SA
Consejero Delegado
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1802 , F 90, S 8, H M 32535, I/A 42 (13/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-139-28
Información de CID FUENTES ROMAN MARIA VICTORIA
Mostramos los datos de CID FUENTES ROMAN MARIA VICTORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CID FUENTES ROMAN MARIA VICTORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos