CID DEL VALLE AINHOA
Informe ejecutivo de CID DEL VALLE AINHOA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE CID DEL VALLE AINHOA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CID DEL VALLE AINHOA
Empresa: KARTEN SPACE SL
Consejero
- Calvo Ordas Maximo
- Cid Del Valle Ainhoa
- GRUPO EMPRESARIAL ALCOR SL
Presidente
- Cid Del Valle Ainhoa
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1608 , F 37, S 8, H VI 18020, I/A 5 (23/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-146-01
Empresa: KARTEN SPACE SL
Apoderado
- Calvo Ordas Maximo
- Cid Del Valle Ainhoa
- Grajales Jimenez Gaizka Balendi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1608 , F 36, S 8, H VI 18020, I/A 4 (27/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-01
Empresa: KARTEN SPACE SL
Consejero
- Calvo Ordas Maximo
- Cid Del Valle Ainhoa
- GRUPO EMPRESARIAL ALCOR SL
Presidente
- Cid Del Valle Ainhoa
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1608 , F 32, S 8, H VI 18020, I/A 3 (25/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-01
Empresa: KARTEN SPACE SL
Administrador Solidario
- Calvo Ordas Maximo
- Cid Del Valle Ainhoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1608 , F 32, S 8, H VI 18020, I/A 3 (25/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-01
Empresa: KARTEN SPACE SL
Administrador Solidario
- Calvo Ordas Maximo
- Cid Del Valle Ainhoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4138 , F 219, S 8, H AS 48297, I/A 1 (22/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-103-33
Información de CID DEL VALLE AINHOA
Mostramos los datos de CID DEL VALLE AINHOA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CID DEL VALLE AINHOA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos