CID DE SANTIAGO ENRIQUE
Informe ejecutivo de CID DE SANTIAGO ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CID DE SANTIAGO ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OVERSEAS EVENTS SL | Administrador Unico | 30/07/2015 | |
GLOBAL DRAW SERVICES SL | Administrador Solidario | 28/03/2012 |
VINCULACIONES DE CID DE SANTIAGO ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CID DE SANTIAGO ENRIQUE
Empresa: NECTAR SPORTS SL
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
- Cid De Santiago Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39638 , F 65, S 8, H B 349051, I/A 3 (28/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-170-08
Empresa: NECTAR SPORTS SL
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
- Cid De Santiago Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39638 , F 64, S 8, H B 349051, I/A 2 (22/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-208-08
Empresa: OVERSEAS EVENTS SL
Administrador Unico
- Cid De Santiago Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29461 , F 162, S 8, H M 530329, I/A 2 (30/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-149-28
Empresa: OVERSEAS EVENTS SL
Administrador Mancomunado
- Cid De Santiago Enrique
- Oliver Balcells Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29461 , F 162, S 8, H M 530329, I/A 2 (30/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-149-28
Empresa: GLOBAL DRAW SERVICES SL
Administrador Solidario
- Cid De Santiago Enrique
- Maza Arroyo Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29726 , F 180, S 8, H M 534814, I/A 1 (28/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-69-28
Empresa: OVERSEAS EVENTS SL
Administrador Mancomunado
- Cid De Santiago Enrique
- Oliver Balcells Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29461 , F 160, S 8, H M 530329, I/A 1 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-28
Información de CID DE SANTIAGO ENRIQUE
Mostramos los datos de CID DE SANTIAGO ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CID DE SANTIAGO ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos