CHURRUCA ZARAZQUETA AGUSTIN
Informe ejecutivo de CHURRUCA ZARAZQUETA AGUSTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CHURRUCA ZARAZQUETA AGUSTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IMPULSORA DE PROYECTOS TECNOLOGICOS SA | Consejero | 28/03/2023 | |
IMPULSORA DE PROYECTOS TECNOLOGICOS SA | Apoderado | 15/07/2015 | |
GESTORA DE INVERSIONES TECNOLOGICAS SA | Administrador Unico | 26/06/2013 |
VINCULACIONES DE CHURRUCA ZARAZQUETA AGUSTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHURRUCA ZARAZQUETA AGUSTIN
Administrador Unico
- Churruca Zarazqueta Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7 , F 37, S 8, H IF 315, I/A 13 (09/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-219-35
Consejero
- Churruca Areitioaurtena Martin
- Churruca Otero Agustin
- Churruca Zarazqueta Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24 , F 134, S 8, H IF 1125, I/A 12 (28/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-35
Consejero
- Churruca Areitioaurtena Martin
- Churruca Otero Agustin
- Churruca Zarazqueta Agustin
Presidente
- Churruca Zarazqueta Agustin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24 , F 134, S 8, H IF 1125, I/A 12 (28/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-35
Administrador Unico
- Churruca Zarazqueta Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7 , F 37, S 8, H IF 315, I/A 12 (03/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-35
Apoderado
- Churruca Zarazqueta Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24 , F 134, S 8, H IF 1125, I/A 11 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-143-35
Consejero
- Churruca Areitioaurtena Martin
- Churruca Otero Agustin
- Churruca Zarazqueta Agustin
Presidente
- Churruca Zarazqueta Agustin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24 , F 133, S 8, H IF 1125, I/A 10 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-143-35
Administrador Unico
- Churruca Zarazqueta Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7 , F 37, S 8, H IF 315, I/A 11 (26/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-149-35
Información de CHURRUCA ZARAZQUETA AGUSTIN
Mostramos los datos de CHURRUCA ZARAZQUETA AGUSTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHURRUCA ZARAZQUETA AGUSTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos