CHUNLI CHEN
Informe ejecutivo de CHUNLI CHEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CHUNLI CHEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO SOFUN INVEST SL | Socio Unico | 13/03/2020 | |
GRUPO SOFUN INVEST SL | Administrador Unico | 24/06/2016 |
VINCULACIONES DE CHUNLI CHEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHUNLI CHEN
Empresa: THLB NEW ENERGY TECHNOLOGY SL
Liquidador
- Chunli Chen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43652 , F 4, S 8, H M 770580, I/A 2 (24/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-229-28
Empresa: THLB NEW ENERGY TECHNOLOGY SL
Administrador Unico
- Chunli Chen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43652 , F 4, S 8, H M 770580, I/A 2 (24/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-229-28
Empresa: THLB NEW ENERGY TECHNOLOGY SL
Administrador Unico
- Chunli Chen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43652 , F 1, S 8, H M 770580, I/A 1 (03/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-110-28
Empresa: THLB NEW ENERGY TECHNOLOGY SL
Socio Único
- Chunli Chen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43652 , F 1, S 8, H M 770580, I/A 1 (03/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-110-28
Empresa: INVISIT INFORMATION TECHNOLOGY SL
Socio Único
- Chunli Chen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34788 , F 188, S 8, H M 625733, I/A 2 (13/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-56-28
Empresa: INVISIT INFORMATION TECHNOLOGY SL
Administrador Unico
- Chunli Chen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34788 , F 186, S 8, H M 625733, I/A 1 (24/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-126-28
Información de CHUNLI CHEN
Mostramos los datos de CHUNLI CHEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHUNLI CHEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos