CHULVI MARTINEZ LUIS MIGUEL
Informe ejecutivo de CHULVI MARTINEZ LUIS MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CHULVI MARTINEZ LUIS MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CUADROS GUAPOS SL | Administrador Solidario | 11/05/2022 | |
INFOWARE SOLUCIONES INFORMATICAS SL | Socio Unico | 28/07/2020 | |
INFOWARE SOLUCIONES INFORMATICAS SL | Administrador Unico | 17/07/2020 |
VINCULACIONES DE CHULVI MARTINEZ LUIS MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHULVI MARTINEZ LUIS MIGUEL
Empresa: CUADROS GUAPOS SL
Administrador Solidario
- Chulvi Martinez Luis Miguel
- Mata Gimeno Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1871, L 1431, F 36, S 8, H CS 45392, I/A 1 (11/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-94-12
Empresa: INFOWARE SOLUCIONES INFORMATICAS SL
Socio Único
- Chulvi Martinez Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1441, L 1003, F 181, S 8, H CS 29097, I/A 5 (28/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-151-12
Empresa: INFOWARE SOLUCIONES INFORMATICAS SL
Administrador Unico
- Chulvi Martinez Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1441, L 1003, F 181, S 8, H CS 29097, I/A 4 (17/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-142-12
Empresa: INFOWARE SOLUCIONES INFORMATICAS SL
Administrador Solidario
- Chulvi Martinez Luis Miguel
- Martinez Castillo Amador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1441, L 1003, F 181, S 8, H CS 29097, I/A 4 (17/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-142-12
Empresa: INFOWARE SOLUCIONES INFORMATICAS SL
Administrador Solidario
- Chulvi Martinez Luis Miguel
- Martinez Castillo Amador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1441, L 1003, F 180, S 8, H CS 29097, I/A 3 (17/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-141-12
Empresa: INFOWARE SOLUCIONES INFORMATICAS SL
Administrador Solidario
- Armengot Falco Pablo
- Chulvi Martinez Luis Miguel
- Martinez Castillo Amador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1441, L 1003, F 180, S 8, H CS 29097, I/A 3 (17/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-141-12
Información de CHULVI MARTINEZ LUIS MIGUEL
Mostramos los datos de CHULVI MARTINEZ LUIS MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHULVI MARTINEZ LUIS MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos