CHUANZHENG LI
Informe ejecutivo de CHUANZHENG LI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE CHUANZHENG LI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHUANZHENG LI
Empresa: WARAWARA 2016 SL
Liquidador
- Chuanzheng Li
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45338 , F 60, S 8, H B 484659, I/A 2 (13/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-08
Empresa: WARAWARA 2016 SL
Administrador Unico
- Chuanzheng Li
Liquidador
- Chuanzheng Li
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45338 , F 60, S 8, H B 484659, I/A 2 (13/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-08
Empresa: WARAWARA 2016 SL
Administrador Unico
- Chuanzheng Li
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45338 , F 60, S 8, H B 484659, I/A 1 (02/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-90-08
Empresa: YUMIKA 2016 SL
Administrador Unico
- Chuanzheng Li
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45206 , F 161, S 8, H B 480325, I/A 1 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-32-08
Empresa: CHUAN SUSHI SL
Liquidador
- Chuanzheng Li
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43319 , F 88, S 8, H B 424733, I/A 2 (22/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-20-08
Empresa: CHUAN SUSHI SL
Administrador Unico
- Chuanzheng Li
Liquidador
- Chuanzheng Li
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43319 , F 88, S 8, H B 424733, I/A 2 (22/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-20-08
Empresa: CHUAN SUSHI SL
Administrador Unico
- Chuanzheng Li
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43319 , F 87, S 8, H B 424733, I/A 1 (13/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-161-08
Información de CHUANZHENG LI
Mostramos los datos de CHUANZHENG LI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHUANZHENG LI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos