CHRISTOPHER MCMAIL
Informe ejecutivo de CHRISTOPHER MCMAIL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CHRISTOPHER MCMAIL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEAMILL INVESTMENTS SL | Administrador Solidario | 20/01/2020 |
VINCULACIONES DE CHRISTOPHER MCMAIL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHRISTOPHER MCMAIL
Empresa: ECO PAINT & CONSTRUCTION SPAIN SL
Administrador Solidario
- Christopher Mcmail
- Roger James Burton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3554 , F 34, S 8, H MU106079, I/A 3 (21/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-143-30
Empresa: ECO PAINT & CONSTRUCTION SPAIN SL
Administrador Solidario
- Christopher Mcmail
- Jorge Lionel Iglesias Esperon
- Roger James Burton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3554 , F 34, S 8, H MU106079, I/A 2 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-30
Empresa: ECO PAINT & CONSTRUCTION SPAIN SL
Administrador Solidario
- Christopher Mcmail
- Roger James Burton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3554 , F 34, S 8, H MU106079, I/A 2 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-30
Empresa: ECO PAINT & CONSTRUCTION SPAIN SL
Administrador Solidario
- Christopher Mcmail
- Roger James Burton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3554 , F 34, S 8, H MU106079, I/A 1 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-246-30
Empresa: SEAMILL INVESTMENTS SL
Administrador Solidario
- Christopher Mcmail
- David James Mcculloch
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3163 , F 145, S 8, H MU 92065, I/A 5 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-30
Información de CHRISTOPHER MCMAIL
Mostramos los datos de CHRISTOPHER MCMAIL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHRISTOPHER MCMAIL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos