CHRISTOPHER MATIAS GEHLEN
Informe ejecutivo de CHRISTOPHER MATIAS GEHLEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CHRISTOPHER MATIAS GEHLEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUROPEAN PROCESSORS & INDUSTRIAL CO. 2050 SL | Apoderado Mancomunado | 17/06/2021 | |
NEUTROON TECHNOLOGIES SL | Administrador Solidario | 28/09/2020 |
VINCULACIONES DE CHRISTOPHER MATIAS GEHLEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHRISTOPHER MATIAS GEHLEN
Administrador Mancomunado
- Christopher Matias Gehlen
- Gonzalez Machin Marcelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47851 , F 200, S 8, H B 564273, I/A 3 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-69-08
Apoderado Mancomunado
- Christopher Matias Gehlen
- Gonzalez Machin Marcelo Fabian
- Jorge Alfredo Irarrazaval Correa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47851 , F 199, S 8, H B 564273, I/A 2 (17/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-120-08
Administrador Mancomunado
- Christopher Matias Gehlen
- Gonzalez Machin Marcelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47851 , F 198, S 8, H B 564273, I/A 1 (03/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-109-08
Empresa: NEUTROON TECHNOLOGIES SL
Administrador Solidario
- Christopher Matias Gehlen
- Villalobos Lopez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47460 , F 192, S 8, H B 552549, I/A 1 (28/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-194-08
Información de CHRISTOPHER MATIAS GEHLEN
Mostramos los datos de CHRISTOPHER MATIAS GEHLEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHRISTOPHER MATIAS GEHLEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos