CHRISTOPHE FRANCOIS MARIE BONAZZI
Informe ejecutivo de CHRISTOPHE FRANCOIS MARIE BONAZZI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CHRISTOPHE FRANCOIS MARIE BONAZZI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DETNOVIMO SL | Consejero | 09/08/2017 | 17/06/2021 |
DETNOV SECURITY SL | Consejero | 12/01/2015 | 20/11/2020 |
VINCULACIONES DE CHRISTOPHE FRANCOIS MARIE BONAZZI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHRISTOPHE FRANCOIS MARIE BONAZZI
Empresa: DETNOVIMO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Christophe Francois Marie Bonazzi
- Garcia Adame Raul
- Guisado Perez Rafael
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46057 , F 168, S 8, H B 508144, I/A 4 (17/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-120-08
Empresa: DETNOV SECURITY SL
Consejero Delegado
Consejero
- Christophe Francois Marie Bonazzi
- Garcia Adame Raul
- Guisado Perez Rafael
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44601 , F 36, S 8, H B 312087, I/A 12 (20/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-231-08
Empresa: DETNOVIMO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Christophe Francois Marie Bonazzi
- Garcia Adame Raul
- Guisado Perez Rafael
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46057 , F 165, S 8, H B 508144, I/A 1 (09/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-156-08
Empresa: DETNOV SECURITY SL
Consejero Delegado
Consejero
- Christophe Francois Marie Bonazzi
- Garcia Adame Raul
- Guisado Perez Rafael
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37776 , F 67, S 8, H B 312087, I/A 8 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-08
Información de CHRISTOPHE FRANCOIS MARIE BONAZZI
Mostramos los datos de CHRISTOPHE FRANCOIS MARIE BONAZZI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHRISTOPHE FRANCOIS MARIE BONAZZI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos