CHRISTIAN KLINGLER
Informe ejecutivo de CHRISTIAN KLINGLER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CHRISTIAN KLINGLER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCION SA | Consejero | 10/07/2013 | 03/02/2016 |
VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCION SA | Consejero | 23/10/2009 | 03/02/2016 |
VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCION SA | Presidente | 10/07/2013 | 11/04/2014 |
VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCION SA | Presidente | 30/06/2010 | 10/07/2013 |
VINCULACIONES DE CHRISTIAN KLINGLER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHRISTIAN KLINGLER
Empresa: VOLKSWAGEN AUDI ESPAÑA SA
Consejero
- Andre Stoffels
- Christian Klingler
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45175 , F 181, S 8, H B 80744, I/A 232 (03/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-27-08
Empresa: VOLKSWAGEN AUDI ESPAÑA SA
Presidente
- Christian Klingler
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43534 , F 176, S 8, H B 80744, I/A 208 (11/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-77-08
Empresa: VOLKSWAGEN AUDI ESPAÑA SA
Consejero
- Christian Klingler
Presidente
- Christian Klingler
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43534 , F 173, S 8, H B 80744, I/A 199 (10/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-134-08
Empresa: VOLKSWAGEN AUDI ESPAÑA SA
Presidente
- Christian Klingler
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41486 , F 65, S 8, H B 80744, I/A 162 (30/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-131-08
Empresa: VOLKSWAGEN AUDI ESPAÑA SA
Consejero
- Christian Klingler
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38883 , F 10, S 8, H B 80744, I/A 150 (23/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-211-08
Información de CHRISTIAN KLINGLER
Mostramos los datos de CHRISTIAN KLINGLER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHRISTIAN KLINGLER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos