CHRISTIAN GARIN
Informe ejecutivo de CHRISTIAN GARIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CHRISTIAN GARIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANE IBERICA SA | Administrador Unico | 30/09/2015 | 17/02/2021 |
MANE IBERICA SA | Administrador Unico | 31/07/2012 | 30/09/2015 |
INTERMED AGRUPACION DE LOS PUERTOS DEL MEDITERRANEO NOROCCIDENTAL AEIE | Consejero | 24/03/2014 |
VINCULACIONES DE CHRISTIAN GARIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHRISTIAN GARIN
Empresa: MANE IBERICA SA
Administrador Unico
- Christian Garin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45017 , F 114, S 8, H B 71600, I/A 30 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-38-08
Empresa: MANE IBERICA SA
Administrador Unico
- Christian Garin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24395 , F 224, S 8, H B 71600, I/A 23 (30/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-193-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30405 , F 219, S 8, H B 170585, I/A 14 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-08
Empresa: MANE IBERICA SA
Administrador Unico
- Christian Garin
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24395 , F 219, S 8, H B 71600, I/A 16 (31/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-08
Empresa: MANE IBERICA SA
Administrador Unico
- Christian Garin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24395 , F 219, S 8, H B 71600, I/A 16 (31/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-08
Información de CHRISTIAN GARIN
Mostramos los datos de CHRISTIAN GARIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHRISTIAN GARIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos