CHRISTENSEN EVA HELENE
Informe ejecutivo de CHRISTENSEN EVA HELENE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CHRISTENSEN EVA HELENE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAGA TRAVEL SA | Administrador Unico | 11/02/2014 | 04/06/2015 |
SAGA TRAVEL SA | Administrador Solidario | 13/01/2009 | 11/02/2014 |
SAGA TRAVEL SA | Administrador Mancomunado | 13/01/2009 |
VINCULACIONES DE CHRISTENSEN EVA HELENE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHRISTENSEN EVA HELENE
Empresa: SAGA TRAVEL SA
Administrador Unico
- Christensen Eva Helene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1858 , F 148, S 8, H A 35224, I/A 10 (04/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-03
Empresa: SAGA TRAVEL SA
Administrador Unico
- Christensen Eva Helene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1858 , F 148, S 8, H A 35224, I/A 9 (11/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-03
Empresa: SAGA TRAVEL SA
Administrador Solidario
- Christensen Eva Helene
- Christensen Jan Andreas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1858 , F 148, S 8, H A 35224, I/A 9 (11/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-03
Empresa: SAGA TRAVEL SA
Administrador Solidario
- Christensen Eva Helene
- Christensen Jan Andreas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1858 , F 147, S 8, H A 35224, I/A 8 (13/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-14-03
Empresa: SAGA TRAVEL SA
Administrador Mancomunado
- Christensen Eva Helene
- Christensen Jan Andreas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1858 , F 147, S 8, H A 35224, I/A 8 (13/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-14-03
Información de CHRISTENSEN EVA HELENE
Mostramos los datos de CHRISTENSEN EVA HELENE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHRISTENSEN EVA HELENE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos