CHRISTENSEN CHARLES AGERGAARD
Informe ejecutivo de CHRISTENSEN CHARLES AGERGAARD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CHRISTENSEN CHARLES AGERGAARD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TC INVEST 2022 SL | Liquidador | 27/08/2024 | 27/08/2024 |
TC INVEST 2022 SL | Socio Unico | 04/01/2023 | 27/08/2024 |
TC INVEST 2022 SL | Administrador Unico | 04/01/2023 | 27/08/2024 |
TC INVEST M-POWER SL | Administrador Solidario | 04/01/2023 | 15/04/2024 |
TC INVEST M-POWER SL | Liquidador | 15/04/2024 | 15/04/2024 |
VINCULACIONES DE CHRISTENSEN CHARLES AGERGAARD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHRISTENSEN CHARLES AGERGAARD
Empresa: TC INVEST 2022 SL
Liquidador
- Christensen Charles Agergaard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA171384, I/A 2 (27/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-170-29
Empresa: TC INVEST 2022 SL
Administrador Unico
- Christensen Charles Agergaard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA171384, I/A 2 (27/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-170-29
Empresa: TC INVEST M-POWER SL
Liquidador
- Christensen Charles Agergaard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6268, L 5176, F 196, S 8, H MA171383, I/A 2 (15/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-78-29
Empresa: TC INVEST M-POWER SL
Administrador Solidario
- Christensen Charles Agergaard
- Sizilio Everton Da Silva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6268, L 5176, F 196, S 8, H MA171383, I/A 2 (15/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-78-29
Empresa: TC INVEST M-POWER SL
Administrador Solidario
- Christensen Charles Agergaard
- Sizilio Everton Da Silva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6268, L 5176, F 195, S 8, H MA171383, I/A 1 (04/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-29
Empresa: TC INVEST 2022 SL
Administrador Unico
- Christensen Charles Agergaard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6268, L 5176, F 200, S 8, H MA171384, I/A 1 (04/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-29
Empresa: TC INVEST 2022 SL
Socio Único
- Christensen Charles Agergaard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6268, L 5176, F 200, S 8, H MA171384, I/A 1 (04/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-29
Información de CHRISTENSEN CHARLES AGERGAARD
Mostramos los datos de CHRISTENSEN CHARLES AGERGAARD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHRISTENSEN CHARLES AGERGAARD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos