CHOCRON MERCEDES YOHANA
Informe ejecutivo de CHOCRON MERCEDES YOHANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CHOCRON MERCEDES YOHANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BECTON DICKINSON SA | Apoderado Mancomunado | 09/01/2017 | 11/04/2023 |
BECTON DICKINSON SA | Apoderado Mancomunado | 30/01/2018 | 11/04/2023 |
BECTON DICKINSON SA | Apoderado Mancomunado | 01/10/2019 | 11/04/2023 |
BECTON DICKINSON SA | Apoderado | 14/12/2020 | 11/04/2023 |
BECTON DICKINSON SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/04/2021 | 11/04/2023 |
BECTON DICKINSON SA | Apoderado Mancomunado | 11/04/2023 | |
CAREFUSION IBERIA 308 SL | Apoderado Mancomunado | 02/09/2016 | 15/03/2021 |
BECTON DICKINSON SA | Apoderado | 01/10/2019 | |
BECTON DICKINSON SA | Apoderado | 20/09/2016 | 01/10/2019 |
BECTON DICKINSON SA | Apoderado | 19/05/2016 | 01/10/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CHOCRON MERCEDES YOHANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHOCRON MERCEDES YOHANA
Empresa: BECTON DICKINSON SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Chocron Mercedes Yohana
Apoderado Mancomunado
- Chocron Mercedes Yohana
- Chocron Mercedes Yohana
- Chocron Mercedes Yohana
- Chocron Mercedes Yohana
- Chocron Mercedes Yohana
Apoderado
- Chocron Mercedes Yohana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43723 , F 194, S 8, H M 43244, I/A 174 (11/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-73-28
Empresa: BECTON DICKINSON SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Chocron Mercedes Yohana
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41394 , F 190, S 8, H M 43244, I/A 158 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-28
Empresa: BECTON DICKINSON SA
Apoderado
- Alcibar Andres Mariana
- Chocron Mercedes Yohana
- Herrero Gomez Carlos Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36521 , F 16, S 8, H M 43244, I/A 150 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-28
Empresa: BECTON DICKINSON SA
Apoderado
- Chocron Mercedes Yohana
- Chocron Mercedes Yohana
- De Mesel Kathy
- Espallargas Perez Ramon
- Espallargas Perez Ramon
- Ghysels Bettina
- Ghysels Kathleen
- Herrero Gomez Carlos Jose
- Herrero Gomez Carlos Jose
- Rasschaert Wendy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36521 , F 14, S 8, H M 43244, I/A 146 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-193-28
Empresa: BECTON DICKINSON SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Chocron Mercedes Yohana
- Gapinski Maciej
- Herrero Gomez Carlos Jose
- Ochmanski Adam
- Poluch Katarzyna Anna
- Skierska Anna
- Urban-pura Magdalena Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36521 , F 13, S 8, H M 43244, I/A 145 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-193-28
Empresa: BECTON DICKINSON SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36521 , F 13, S 8, H M 43244, I/A 144 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-193-28
Empresa: BECTON DICKINSON SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Chocron Mercedes Yohana
- Herrero Gomez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36521 , F 1, S 8, H M 43244, I/A 129 (30/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-27-28
Empresa: BECTON DICKINSON SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Chocron Mercedes Yohana
- Herrero Gomez Carlos Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19671 , F 69, S 8, H M 43244, I/A 117 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-28
Empresa: BECTON DICKINSON SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19671 , F 68, S 8, H M 43244, I/A 116 (20/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-186-28
Empresa: CAREFUSION IBERIA 308 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Chocron Mercedes Yohana
- Krausiewicz Anna
- Urban-pura Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30220 , F 18, S 8, H M 120563, I/A 83 (02/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-174-28
VER MAS ACTOS
Información de CHOCRON MERCEDES YOHANA
Mostramos los datos de CHOCRON MERCEDES YOHANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHOCRON MERCEDES YOHANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos