CHOCRON BENTATA ISAAC
Informe ejecutivo de CHOCRON BENTATA ISAAC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CHOCRON BENTATA ISAAC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BEN OLDMAN SPAIN SL | Apoderado | 17/10/2023 | |
GALATEA 323 CORPORATE SERVICES SL | Administrador Unico | 13/07/2023 |
VINCULACIONES DE CHOCRON BENTATA ISAAC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHOCRON BENTATA ISAAC
Empresa: BEN OLDMAN SPAIN SL
Apoderado
- Chocron Bentata Isaac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42640 , F 204, S 8, H M 754160, I/A 7 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-203-28
Empresa: BEN OLDMAN SPAIN SL
Administrador Unico
- Chocron Bentata Isaac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42640 , F 203, S 8, H M 754160, I/A 6 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-203-28
Empresa: GALATEA 323 CORPORATE SERVICES SL
Administrador Unico
- Chocron Bentata Isaac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45182 , F 206, S 8, H M 795078, I/A 3 (13/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-137-28
Empresa: BEN OLDMAN SPAIN SL
Administrador Unico
- Chocron Bentata Isaac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42640 , F 203, S 8, H M 754160, I/A 3 (18/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-78-28
Empresa: SANIFER SA
Administrador Solidario
- Chocron Bentata Isaac
- Chocron Bentata Moises
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3200 , F 141, S 8, H M 54565, I/A 15 (30/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-213-28
Empresa: SANIFER SA
Administrador Solidario
- Chocron Bentata Isaac
- Chocron Bentata Moises
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3200 , F 139, S 8, H M 54565, I/A 14 (31/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-111-28
Empresa: SANIFER SA
Consejero Delegado Solidario
- Chocron Bentata Isaac
- Chocron Bentata Moises
Consejero
Presidente
- Chocron Bentata Isaac
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3200 , F 139, S 8, H M 54565, I/A 14 (31/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-111-28
Información de CHOCRON BENTATA ISAAC
Mostramos los datos de CHOCRON BENTATA ISAAC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHOCRON BENTATA ISAAC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos