CHIRINO GONZALEZ LUIS IGNACIO
Informe ejecutivo de CHIRINO GONZALEZ LUIS IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CHIRINO GONZALEZ LUIS IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BUENA VISTA DEL NORTE SL | Socio Unico | 06/07/2018 | |
BUENA VISTA DEL NORTE SL | Administrador Unico | 06/07/2018 | |
RICE FUSION LA GARITA SL | Socio Unico | 02/11/2016 | |
RICE FUSION LA GARITA SL | Administrador Unico | 02/11/2016 | |
RICE FUSION SL | Socio Unico | 11/05/2015 | |
RICE FUSION SL | Administrador Unico | 11/05/2015 | |
COSTA RESTAURANTE 88 SL | Socio Unico | 24/03/2015 | |
COSTA RESTAURANTE 88 SL | Administrador Unico | 24/03/2015 |
VINCULACIONES DE CHIRINO GONZALEZ LUIS IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHIRINO GONZALEZ LUIS IGNACIO
Empresa: BUENA VISTA DEL NORTE SL
Administrador Unico
- Chirino Gonzalez Luis Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2195 , F 188, S 8, H GC 54333, I/A 1 (06/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-35
Empresa: BUENA VISTA DEL NORTE SL
Socio Único
- Chirino Gonzalez Luis Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2195 , F 188, S 8, H GC 54333, I/A 1 (06/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-35
Empresa: RICE FUSION LA GARITA SL
Administrador Unico
- Chirino Gonzalez Luis Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2150 , F 13, S 8, H GC 51822, I/A 1 (02/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-215-35
Empresa: RICE FUSION LA GARITA SL
Socio Único
- Chirino Gonzalez Luis Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2150 , F 13, S 8, H GC 51822, I/A 1 (02/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-215-35
Empresa: RICE FUSION SL
Administrador Unico
- Chirino Gonzalez Luis Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2111 , F 38, S 8, H GC 49625, I/A 1 (11/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-93-35
Empresa: RICE FUSION SL
Socio Único
- Chirino Gonzalez Luis Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2111 , F 38, S 8, H GC 49625, I/A 1 (11/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-93-35
Empresa: COSTA RESTAURANTE 88 SL
Administrador Unico
- Chirino Gonzalez Luis Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2107 , F 195, S 8, H GC 49434, I/A 1 (24/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-62-35
Empresa: COSTA RESTAURANTE 88 SL
Socio Único
- Chirino Gonzalez Luis Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2107 , F 195, S 8, H GC 49434, I/A 1 (24/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-62-35
Información de CHIRINO GONZALEZ LUIS IGNACIO
Mostramos los datos de CHIRINO GONZALEZ LUIS IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHIRINO GONZALEZ LUIS IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos