CHIQUERO QUIÑONERO SARA
Informe ejecutivo de CHIQUERO QUIÑONERO SARA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CHIQUERO QUIÑONERO SARA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRESENT TIME SL | Administrador Unico | 18/05/2022 | |
STREET SPIRIT SL | Administrador Mancomunado | 05/06/2020 |
VINCULACIONES DE CHIQUERO QUIÑONERO SARA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHIQUERO QUIÑONERO SARA
Empresa: QUIÑONERO SERVICIOS LOGISTICOS SL
Administrador Unico
- Chiquero Quiñonero Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35280 , F 118, S 8, H B 262084, I/A 5 (12/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-08
Empresa: PRESENT TIME SL
Administrador Unico
- Chiquero Quiñonero Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47455 , F 46, S 8, H B 552322, I/A 4 (18/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-97-08
Empresa: STREET SPIRIT SL
Administrador Mancomunado
- Chiquero Quiñonero Sara
- Lozano Sanchez Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47245 , F 161, S 8, H B 545936, I/A 2 (05/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-112-08
Información de CHIQUERO QUIÑONERO SARA
Mostramos los datos de CHIQUERO QUIÑONERO SARA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHIQUERO QUIÑONERO SARA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos