CHINCHILLA COPADO ANGEL
Informe ejecutivo de CHINCHILLA COPADO ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CHINCHILLA COPADO ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOAN SA | Administrador Unico | 01/08/2011 | 18/10/2016 |
ANCHIAUTO MOTOR SL | Administrador Solidario | 20/01/2010 |
VINCULACIONES DE CHINCHILLA COPADO ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHINCHILLA COPADO ANGEL
Empresa: AUTOAN SA
Administrador Unico
- Chinchilla Copado Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29690 , F 212, S 8, H M 11593, I/A 24 (18/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-28
Empresa: AUTOAN SA
Administrador Unico
- Chinchilla Copado Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29690 , F 211, S 8, H M 11593, I/A 23 (13/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-76-28
Empresa: AUTOAN SA
Administrador Unico
- Chinchilla Copado Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 958 , F 151, S 8, H M 11593, I/A 20 (01/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-153-28
Empresa: ANCHIAUTO MOTOR SL
Administrador Solidario
- Chinchilla Copado Angel
- Fidalgo Garcia Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11302 , F 71, S 8, H M 177602, I/A 5 (20/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-20-28
Información de CHINCHILLA COPADO ANGEL
Mostramos los datos de CHINCHILLA COPADO ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHINCHILLA COPADO ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos