CHIMENO LLANO BORJA
Informe ejecutivo de CHIMENO LLANO BORJA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CHIMENO LLANO BORJA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CERRAMIENTOS CYMA SL | Administrador Solidario | 10/09/2012 |
VINCULACIONES DE CHIMENO LLANO BORJA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHIMENO LLANO BORJA
Administrador Solidario
- Chimeno Llano Borja
- Chimeno Llano Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2567 , F 57, S 8, H TF 33630, I/A 5 (17/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-189-38
Empresa: BIKE MECANIK SL
Liquidador Mancomunado
- Chimeno Llano Borja
- Garcia Garcia Emilio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 173 , F 77, S 8, H IF 7646, I/A 2 (10/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-158-35
Empresa: BIKE MECANIK SL
Administrador Mancomunado
- Chimeno Llano Borja
- Garcia Garcia Emilio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 173 , F 77, S 8, H IF 7646, I/A 2 (10/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-158-35
Empresa: BIKE MECANIK SL
Administrador Mancomunado
- Chimeno Llano Borja
- Garcia Garcia Emilio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 173 , F 76, S 8, H IF 7646, I/A 1 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-237-35
Empresa: CERRAMIENTOS CYMA SL
Administrador Solidario
- Chimeno Llano Borja
- Chimeno Llano Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1508 , F 108, S 8, H TF 15479, I/A 7 (10/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-185-38
Empresa: CERRAMIENTOS CYMA SL
Administrador Mancomunado
- Chimeno Llano Borja
- Chimeno Llano Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1508 , F 108, S 8, H TF 15479, I/A 7 (10/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-185-38
Empresa: PK7 SERVICIOS INTEGRALES SL
Liquidador Mancomunado
- Chimeno Llano Borja
- Chimeno Llano Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3031 , F 30, S 8, H TF 43983, I/A 2 (10/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-182-38
Empresa: PK7 SERVICIOS INTEGRALES SL
Administrador Mancomunado
- Chimeno Llano Borja
- Chimeno Llano Ivan
Liquidador Mancomunado
- Chimeno Llano Borja
- Chimeno Llano Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3031 , F 30, S 8, H TF 43983, I/A 2 (10/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-182-38
Información de CHIMENO LLANO BORJA
Mostramos los datos de CHIMENO LLANO BORJA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHIMENO LLANO BORJA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos