CHIKAR ALLAL NOURDINE
Informe ejecutivo de CHIKAR ALLAL NOURDINE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CHIKAR ALLAL NOURDINE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AYMANTEX SL | Administrador Unico | 16/09/2022 | |
ORO AFRETEX SL | Administrador Unico | 16/09/2022 | |
CHICAR MACH MELILLA R.O.P.A SL | Administrador Solidario | 01/08/2022 |
VINCULACIONES DE CHIKAR ALLAL NOURDINE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHIKAR ALLAL NOURDINE
Empresa: AYMANTEX SL
Administrador Unico
- Chikar Allal Nourdine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2983 , F 10, S 8, H A 95019, I/A 9 (16/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-184-03
Empresa: ORO AFRETEX SL
Administrador Unico
- Chikar Allal Nourdine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2674 , F 23, S 8, H A 77710, I/A 10 (16/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-184-03
Empresa: CHICAR MACH MELILLA R.O.P.A SL
Administrador Solidario
- Chikar Allal Nourdine
- Hassan El Maach
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 71 , F 123, S 8, H ML 925, I/A 7 (01/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-151-52
Empresa: CHICAR MACH MELILLA R.O.P.A SL
Administrador Solidario
- Chikar Allal Nourdine
- El-maach Hassan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 71 , F 123, S 8, H ML 925, I/A 5 (23/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-52
Empresa: ORO AFRETEX SL
Administrador Unico
- Chikar Allal Nourdine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2674 , F 23, S 8, H A 77710, I/A 5 (25/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-231-03
Empresa: CANARIAS RECYCLING SL
Apoderado
- Chikar Allal Nourdine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3145 , F 29, S 8, H TF 47407, I/A 10 (09/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-57-38
Empresa: CANARIAS RECYCLING SL
Apoderado
- Chikar Allal Nourdine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3145 , F 28, S 8, H TF 47407, I/A 8 (22/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-217-38
Empresa: CANARIAS RECYCLING SL
Administrador Unico
- Chikar Allal Nourdine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3145 , F 28, S 8, H TF 47407, I/A 7 (22/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-217-38
Empresa: CHICAR MACH MELILLA R.O.P.A SL
Administrador Solidario
- Chikar Allal Nourdine
- El-maach Hassan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 71 , F 122, S 8, H ML 925, I/A 3 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-52
Información de CHIKAR ALLAL NOURDINE
Mostramos los datos de CHIKAR ALLAL NOURDINE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHIKAR ALLAL NOURDINE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos