CHICOU HUBERT OLIVIER
Informe ejecutivo de CHICOU HUBERT OLIVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CHICOU HUBERT OLIVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PPC EDITORIAL Y DISTRIBUIDORA SA | Consejero | 03/02/2011 | 26/12/2017 |
VINCULACIONES DE CHICOU HUBERT OLIVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHICOU HUBERT OLIVIER
Empresa: PPC EDITORIAL Y DISTRIBUIDORA SA
Consejero
- Chicou Hubert Olivier
- Galindo Garcia Angel
- Novo Lopez Marta Maria
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30081 , F 214, S 8, H M 53850, I/A 98 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-28
Empresa: PPC EDITORIAL Y DISTRIBUIDORA SA
Consejero
- Chicou Hubert Olivier
- Felices Grassa Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30081 , F 209, S 8, H M 53850, I/A 95 (31/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-150-28
Empresa: PPC EDITORIAL Y DISTRIBUIDORA SA
Consejero
- Chicou Hubert Olivier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30081 , F 199, S 8, H M 53850, I/A 84 (21/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-81-28
Empresa: PPC EDITORIAL Y DISTRIBUIDORA SA
Consejero
- Chicou Hubert Olivier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26891 , F 207, S 8, H M 53850, I/A 64 (03/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-28
Información de CHICOU HUBERT OLIVIER
Mostramos los datos de CHICOU HUBERT OLIVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHICOU HUBERT OLIVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos