CHICOTE CARRION JUAN-LUIS
Informe ejecutivo de CHICOTE CARRION JUAN-LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE CHICOTE CARRION JUAN-LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGROLAB MEDIOAMBIENTE SL | Apoderado | 14/07/2023 | |
LAYMATEC TECNICAS INDUSTRIALES SL | Administrador Unico | 13/12/2010 |
VINCULACIONES DE CHICOTE CARRION JUAN-LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHICOTE CARRION JUAN-LUIS
Empresa: AGROLAB MEDIOAMBIENTE SL
Apoderado
- Chicote Carrion Juan-luis
- Mouton David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3235 , F 199, S 8, H T 56502, I/A 3 (14/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-138-43
Empresa: SIEMSA INDUSTRIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Alonso Gutierrez Sergio
- Alonso Gutierrez Sergio
- Alonso Gutierrez Sergio
- Alonso Gutierrez Sergio
- Alonso Gutierrez Sergio
- Alonso Gutierrez Sergio
- Alvarez Stuber Berta
- Chicote Carrion Juan-luis
- Cuadra Lafuente Francisco
- Muñiz Galarza Francisco Javier
- Muñiz Galarza Francisco Javier
- Muñiz Galarza Francisco Javier
- Muñiz Galarza Francisco Javier
- Rocha Moreira Da Silva Carlos Antonio
- Rocha Moreira Da Silva Carlos Antonio
- Rocha Moreira Da Silva Carlos Antonio
- Rocha Moreira Da Silva Carlos Antonio
- Rocha Moreira Da Silva Carlos Antonio
- Rocha Moreira Da Silva Carlos Antonio
- Rocha Moreira Da Silva Carlos Antonio
- Rocha Moreira Da Silva Carlos Antonio
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alonso Gutierrez Sergio
- Alonso Gutierrez Sergio
- Alvarez Stuber Berta
- Alvarez Stuber Berta
- Alvarez Stuber Berta
- Cañete Sanchez Vicente
- Cuadra Lafuente Francisco
- Cuadra Lafuente Francisco
- Lopez Gandasegui Juan Ignacio
- Ortega Ignacio De La Cruz
- Rocha Moreira Da Silva Carlos Antonio
- Rocha Moreira Da Silva Carlos Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5114 , F 188, S 8, H BI 56240, I/A 35 (25/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-192-48
Empresa: CARDISA ALCANCIA SL
Liquidador
- Chicote Carrion Juan-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2423 , F 108, S 8, H T 38743, I/A 2 (28/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-25-43
Empresa: CARDISA ALCANCIA SL
Administrador Solidario
- Chicote Carrion Juan-luis
- Lluch Diaz Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2423 , F 108, S 8, H T 38743, I/A 2 (28/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-25-43
Empresa: GLOBAL ENERGY SERVICES SIEMSA SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5256 , F 188, S 8, H BI 48284, I/A 43 (25/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-118-48
Empresa: SIEMSA INDUSTRIA SA
Apoderado Mancomunado
- Chicote Carrion Juan-luis
- Chicote Carrion Juan-luis
- Chicote Carrion Juan-luis
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5114 , F 84, S 8, H BI 56240, I/A 25 (28/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-109-48
Empresa: SORTIFANDUS SL
Apoderado
- Chicote Carrion Juan-luis
- Chicote Carrion Juan-luis
- Ruano Sanchez Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22305 , F 211, S 8, H M 398238, I/A 17 (02/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-28
Empresa: SHOWSTYL SL
Apoderado
- Chicote Carrion Juan-luis
- Chicote Carrion Juan-luis
- Chicote Carrion Juan-luis
- Ruano Sanchez Alfonso
- Ruano Sanchez Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22311 , F 211, S 8, H M 398365, I/A 19 (02/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-28
Empresa: GLOBAL ENERGY SERVICES SIEMSA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Chicote Carrion Juan-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5113 , F 88, S 8, H BI 48284, I/A 32 (03/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-95-48
Empresa: LAYMATEC TECNICAS INDUSTRIALES SL
Administrador Unico
- Chicote Carrion Juan-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2586 , F 215, S 8, H T 42102, I/A 1 (13/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-243-43
Información de CHICOTE CARRION JUAN-LUIS
Mostramos los datos de CHICOTE CARRION JUAN-LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHICOTE CARRION JUAN-LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos