CHICO GUIJARRO FERNANDO
Informe ejecutivo de CHICO GUIJARRO FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CHICO GUIJARRO FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ECOPORC SL | Administrador Solidario | 17/06/2021 | |
GETECO Y PROYECTOS SL | Apoderado | 13/08/2019 |
VINCULACIONES DE CHICO GUIJARRO FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHICO GUIJARRO FERNANDO
Empresa: ECOPORC SL
Administrador Solidario
- Chico Guijarro Fernando
- Chico Guijarro Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 784, L 575, F 184, S 8, H BU 18581, I/A 1 (17/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-118-09
Empresa: GETECO Y PROYECTOS SL
Apoderado
- Chico Guijarro Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 483, L 274, F 213, S 8, H BU 9250, I/A 7 (13/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-158-09
Empresa: INTEGRACIONES BIOLOGICAS PORCINO SL
Administrador Solidario
- Chico Guijarro Fernando
- Chico Guijarro Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 727, L 518, F 175, S 8, H BU 16891, I/A 4 (14/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-09
Empresa: GETECO Y PROYECTOS SL
Administrador Solidario
- Chico Guijarro Fernando
- Chico Guijarro Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 483, L 274, F 213, S 8, H BU 9250, I/A 5 (10/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-201-09
Empresa: GETECO Y PROYECTOS SL
Administrador Solidario
- Chico Guijarro Fernando
- Chico Guijarro Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 483, L 274, F 213, S 8, H BU 9250, I/A 4 (23/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-20-09
Empresa: INTEGRACIONES BIOLOGICAS PORCINO SL
Administrador Solidario
- Chico Guijarro Fernando
- Chico Guijarro Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 727, L 518, F 175, S 8, H BU 16891, I/A 3 (13/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-179-09
Información de CHICO GUIJARRO FERNANDO
Mostramos los datos de CHICO GUIJARRO FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHICO GUIJARRO FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos