CHICHARRO NOTARIO JAVIER
Informe ejecutivo de CHICHARRO NOTARIO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CHICHARRO NOTARIO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MADRID MARBELLA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SL | Administrador Unico | 22/03/2017 | |
MADRID MARBELLA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SL | Apoderado | 23/10/2014 | |
COMEDOR SAGRADO CORAZON SL | Apoderado | 10/02/2011 | |
ENVINOR MADRID SL | Administrador Unico | 13/02/2009 |
VINCULACIONES DE CHICHARRO NOTARIO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHICHARRO NOTARIO JAVIER
Administrador Unico
- Chicharro Notario Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29397 , F 170, S 8, H M 529148, I/A 7 (22/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-62-28
Apoderado
- Chicharro Notario Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29397 , F 168, S 8, H M 529148, I/A 5 (23/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-208-28
Administrador Unico
- Chicharro Notario Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29397 , F 168, S 8, H M 529148, I/A 4 (23/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-208-28
Administrador Unico
- Chicharro Notario Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29397 , F 168, S 8, H M 529148, I/A 3 (17/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-28
Empresa: COMEDOR SAGRADO CORAZON SL
Apoderado
- Chicharro Notario Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21072 , F 109, S 8, H M 373951, I/A 5 (10/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-35-28
Empresa: COMEDOR SAGRADO CORAZON SL
Administrador Unico
- Chicharro Notario Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21072 , F 108, S 8, H M 373951, I/A 4 (20/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-80-28
Empresa: ENVINOR MADRID SL
Administrador Unico
- Chicharro Notario Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26423 , F 128, S 8, H M 476145, I/A 1 (13/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-38-28
Información de CHICHARRO NOTARIO JAVIER
Mostramos los datos de CHICHARRO NOTARIO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHICHARRO NOTARIO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos