CHICHARRO LOPEZ SABRINA
Informe ejecutivo de CHICHARRO LOPEZ SABRINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CHICHARRO LOPEZ SABRINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HAUSDORF SL | Liquidador | 11/02/2010 | 05/04/2011 |
ZARYSA IMPEX SL | Administrador Unico | 08/02/2011 | |
ZARYSA IMPEX SL | Liquidador | 08/02/2011 | 08/02/2011 |
HAUSDORF SL | Administrador Unico | 19/11/2009 | 11/02/2010 |
VINCULACIONES DE CHICHARRO LOPEZ SABRINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHICHARRO LOPEZ SABRINA
Empresa: ZARYSA IMPEX SL
Liquidador
- Chicharro Lopez Sabrina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22123 , F 138, S 8, H M 394686, I/A 3 (08/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-35-28
Empresa: ZARYSA IMPEX SL
Administrador Unico
- Chicharro Lopez Sabrina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22123 , F 138, S 8, H M 394686, I/A 3 (08/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-35-28
Empresa: HAUSDORF SL
Liquidador
- Chicharro Lopez Sabrina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27211 , F 28, S 8, H M 490282, I/A 3 (11/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-37-28
Empresa: HAUSDORF SL
Administrador Unico
- Chicharro Lopez Sabrina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27211 , F 28, S 8, H M 490282, I/A 3 (11/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-37-28
Empresa: HAUSDORF SL
Administrador Unico
- Chicharro Lopez Sabrina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 759, L 523, F 115, S 8, H AB 12614, I/A 6 (19/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-227-02
Información de CHICHARRO LOPEZ SABRINA
Mostramos los datos de CHICHARRO LOPEZ SABRINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHICHARRO LOPEZ SABRINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos