CHICHARRO IZQUIERDO MARIA INMACULADA
Informe ejecutivo de CHICHARRO IZQUIERDO MARIA INMACULADA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CHICHARRO IZQUIERDO MARIA INMACULADA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CIGARTE IBERICA SL | Apoderado Mancomunado | 27/04/2023 | |
CIGARTE IBERICA SL | Apoderado Solidario | 27/04/2023 | |
CIGARTE IBERICA SL | Consejero | 18/03/2023 | |
COMERCIAL IBERO AMERICANA SA | Apoderado | 17/08/2022 | |
COMERCIAL IBERO AMERICANA SA | Apoderado | 14/02/2022 | |
COMERCIAL IBERO AMERICANA SA | Apoderado Mancomunado | 14/06/2021 | |
COMERCIAL IBERO AMERICANA SA | Consejero | 02/10/2013 |
VINCULACIONES DE CHICHARRO IZQUIERDO MARIA INMACULADA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHICHARRO IZQUIERDO MARIA INMACULADA
Empresa: COMERCIAL IBERO AMERICANA SA
Consejero
- Chicharro Izquierdo Maria Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42945 , F 61, S 8, H M 70153, I/A 59 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-8-28
Empresa: CIGARTE IBERICA SL
Apoderado Mancomunado
- Chicharro Izquierdo Maria Inmaculada
- Diaz Agudo Tomas
- Joa Zaldivar Barbara Cecilia
- Rodriguez Perez Jenny
Apoderado Solidario
- Chicharro Izquierdo Maria Inmaculada
- Diaz Agudo Tomas
- Joa Zaldivar Barbara Cecilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44840 , F 143, S 8, H M 789421, I/A 2 (27/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-28
Empresa: CIGARTE IBERICA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Chicharro Izquierdo Maria Inmaculada
- Diaz Agudo Tomas
- Joa Zaldivar Barbara Cecilia
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44840 , F 141, S 8, H M 789421, I/A 1 (18/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-28
Empresa: COMERCIAL IBERO AMERICANA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Chicharro Izquierdo Maria Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42945 , F 60, S 8, H M 70153, I/A 57 (17/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-161-28
Empresa: COMERCIAL IBERO AMERICANA SA
Apoderado
- Chicharro Izquierdo Maria Inmaculada
- Joa Zaldivar Barbara Cecilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42945 , F 60, S 8, H M 70153, I/A 56 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-35-28
Empresa: COMERCIAL IBERO AMERICANA SA
Apoderado Mancomunado
- Chicharro Izquierdo Maria Inmaculada
- Joa Zaldivar Barbara Cecilia
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26717 , F 111, S 8, H M 70153, I/A 55 (14/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-116-28
Empresa: COMERCIAL IBERO AMERICANA SA
Apoderado
- Carrillo Gonzalez Cruz Maritza
- Carrillo Gonzalez Cruz Maritza
- Carrillo Gonzalez Cruz Maritza
- Chicharro Izquierdo Maria Inmaculada
- Chicharro Izquierdo Maria Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26717 , F 111, S 8, H M 70153, I/A 55 (14/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-116-28
Empresa: COMERCIAL IBERO AMERICANA SA
Consejero
- Chicharro Izquierdo Maria Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26717 , F 110, S 8, H M 70153, I/A 52 (28/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-193-28
Empresa: COMERCIAL IBERO AMERICANA SA
Apoderado
- Carrillo Gonzalez Cruz Maritza
- Chacon Puentes Marta
- Chicharro Izquierdo Maria Inmaculada
- Chicharro Izquierdo Maria Inmaculada
- Diaz Agudo Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26717 , F 109, S 8, H M 70153, I/A 50 (27/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-87-28
Empresa: COMERCIAL IBERO AMERICANA SA
Apoderado
- Carrillo Gonzalez Cruz Maritza
- Chicharro Izquierdo Maria Inmaculada
- Diaz Agudo Tomas
- Joa Zaldivar Barbara Cecilia
Consejero Delegado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26717 , F 107, S 8, H M 70153, I/A 48 (13/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-117-28
VER MAS ACTOS
Información de CHICHARRO IZQUIERDO MARIA INMACULADA
Mostramos los datos de CHICHARRO IZQUIERDO MARIA INMACULADA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHICHARRO IZQUIERDO MARIA INMACULADA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos