CHICHARRO DE LA IGLESIA SATURNINO
Informe ejecutivo de CHICHARRO DE LA IGLESIA SATURNINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CHICHARRO DE LA IGLESIA SATURNINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APLICACIONES PINTURAS Y DECAPADOS SA | Consejero | 21/07/2014 | 15/02/2019 |
APLICACIONES PINTURAS Y DECAPADOS SA | Apoderado Solidario | 12/11/2014 | 15/02/2019 |
SERVICIOS Y GESTION ALONSO SL | Administrador Unico | 06/11/2015 | |
APLICACIONES PINTURAS Y DECAPADOS SA | Consejero Delegado Solidario | 21/07/2014 | 12/11/2014 |
APLICACIONES PINTURAS Y DECAPADOS SA | Secretario | 21/07/2014 | 12/11/2014 |
VINCULACIONES DE CHICHARRO DE LA IGLESIA SATURNINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHICHARRO DE LA IGLESIA SATURNINO
Empresa: APLICACIONES PINTURAS Y DECAPADOS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Alonso Menendez Victor Jose
- Chicharro De La Iglesia Saturnino
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3946 , F 172, S 8, H M 60081, I/A 16 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-28
Empresa: SERVICIOS Y GESTION ALONSO SL
Administrador Unico
- Chicharro De La Iglesia Saturnino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4528 , F 51, S 8, H M 74586, I/A 5 (06/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-220-28
Empresa: APLICACIONES PINTURAS Y DECAPADOS SA
Apoderado Solidario
- Chicharro De La Iglesia Saturnino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3946 , F 170, S 8, H M 60081, I/A 14 (12/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-222-28
Empresa: APLICACIONES PINTURAS Y DECAPADOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Chicharro De La Iglesia Saturnino
Secretario
- Chicharro De La Iglesia Saturnino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3946 , F 170, S 8, H M 60081, I/A 13 (12/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-222-28
Empresa: APLICACIONES PINTURAS Y DECAPADOS SA
Consejero
- Chicharro De La Iglesia Saturnino
- Herranz Hontecillas Antonio
Presidente
Secretario
- Chicharro De La Iglesia Saturnino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3946 , F 169, S 8, H M 60081, I/A 12 (21/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-28
Empresa: APLICACIONES PINTURAS Y DECAPADOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Chicharro De La Iglesia Saturnino
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3946 , F 169, S 8, H M 60081, I/A 12 (21/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-28
Información de CHICHARRO DE LA IGLESIA SATURNINO
Mostramos los datos de CHICHARRO DE LA IGLESIA SATURNINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHICHARRO DE LA IGLESIA SATURNINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos