CHICHARRO BOTIJA AGUSTIN
Informe ejecutivo de CHICHARRO BOTIJA AGUSTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE CHICHARRO BOTIJA AGUSTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ORIOR TRAINING CENTERS SL | Administrador Mancomunado | 15/07/2024 | |
CX PLUS CONSULTORIA SL | Administrador Unico | 11/03/2024 | |
CONTENIDOS SCORM SL | Administrador Mancomunado | 01/02/2024 | |
CONTENIDOS SCORM SL | Apoderado Solidario | 01/02/2024 | |
HOLDING DE INVERSIONES FAMILIARES ACB & PCG SL | Administrador Unico | 25/01/2024 | |
REAT SISTEMAS Y CONSULTORIA SL | Administrador Unico | 06/07/2017 | |
GRUPO IBER3000 FACILITY SERVICES SL | Administrador Unico | 03/03/2017 | |
4000 GRUPO IBER EXPRESS SL | Administrador Unico | 01/10/2014 |
VINCULACIONES DE CHICHARRO BOTIJA AGUSTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHICHARRO BOTIJA AGUSTIN
Empresa: ORIOR TRAINING CENTERS SL
Administrador Mancomunado
- Chicharro Botija Agustin
- Fajula Chopo Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 366394, I/A 10 (15/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-140-08
Administrador Unico
- Chicharro Botija Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CR 33879, I/A 3 (05/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-112-13
Empresa: CX PLUS CONSULTORIA SL
Administrador Unico
- Chicharro Botija Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46489 , F 210, S 8, H M 816271, I/A 1 (11/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-55-28
Empresa: CONTENIDOS SCORM SL
Apoderado Solidario
- Chicharro Botija Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4617 , F 179, S 8, H Z 70793, I/A 4 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-50
Empresa: CONTENIDOS SCORM SL
Administrador Mancomunado
- Chicharro Botija Agustin
- Fajula Chopo Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4617 , F 177, S 8, H Z 70793, I/A 2 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-50
Administrador Unico
- Chicharro Botija Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46282 , F 50, S 8, H M 812938, I/A 1 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-28
Administrador Unico
- Chicharro Botija Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 728 , F 136, S 8, H CR 33879, I/A 1 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-13
Empresa: AESRAFOR SL
Administrador Unico
- Chicharro Botija Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1725 , F 95, S 8, H TO 43845, I/A 2 (30/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-129-45
Empresa: AESRAFOR SL
Administrador Unico
- Chicharro Botija Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32968 , F 156, S 8, H M 593445, I/A 2 (05/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-217-28
Empresa: RAESAFOR SL
Administrador Unico
- Chicharro Botija Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36167 , F 80, S 8, H M 649916, I/A 1 (06/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-134-28
VER MAS ACTOS
Información de CHICHARRO BOTIJA AGUSTIN
Mostramos los datos de CHICHARRO BOTIJA AGUSTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHICHARRO BOTIJA AGUSTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos